Entreprise : ETABL DARRIEUX FORASTE - SIREN 896 250 073
Identité
(Entreprise radiée le 13/01/2020)
Dénomination
ETABL DARRIEUX FORASTE
SIREN (siège)
896 250 073
Date d'immatriculation au RNE
27/02/1962
Date de fin de la personne morale
26/02/2013
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
3887.45 EUR
Adresse du siège
45 B RUE RAYMOND LEFEBVRE 94250 GENTILLY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOLZER PATRICK
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
89625007300013
Adresse
27 RUE LEON GAMBETTA
40000 , MONT-DE-MARSAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 29
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1985
Siret
89625007300021
Enseigne
MOBIS
Code APE
631E
Adresse
40090 , SAINT-PERDON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2003
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/12/2003
Siret
89625007300039
Adresse
45 B RUE 45 Bis Rue Raymond Lefebvre
94250 , Gentilly - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
93
Date d'ajout
13/01/2020
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Créteil
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
877
Date d'ajout
10/01/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 02/12/2019
Numéro d'observation
17405
Date d'ajout
25/03/2019
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
596
Date d'ajout
21/02/2013
Description
- Prorogation de durée de la personne morale à compter du 22/12/2012
Numéro d'observation
2158
Date d'ajout
11/08/2009
Description
Prorogation de l'immatriculation D'une durée de une année A compter du 27/12/2008 pour les besoins de la liquidation - article R 123-131 du code de commerce.
Numéro d'observation
1203
Date d'ajout
18/04/2008
Description
Prorogation de l'immatriculation D'une durée de une année A compter du 28/12/2007 pour les besoins de la liquidation - article R 123-131 du code de commerce.
Numéro d'observation
548
Date d'ajout
19/02/2007
Description
Prorogation de l'immatriculation A compter du 29/12/2006 pour les besoins de la liquidation - article R 123-131 du code de commerce.
Numéro d'observation
3262
Date d'ajout
23/11/2006
Description
- Renouvellement du maintien provisoire de l'immatriculation pour une durée maximale d'un an à compter du 31/12/2005 pour les besions des opérations de la liquidation
Numéro d'observation
3261
Date d'ajout
23/11/2006
Description
- Renouvellement du maintien provisoire de l'immatriculation pour une durée maximale d'un an à compter du 31/12/2004 pour les besions des opérations de la liquidation
Numéro d'observation
42
Date d'ajout
09/01/2004
Description
- Mise en dissolution de la société à compter du 31/12/2001 par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN en date du 07/12/2001 cependant la location gérance s'est poursuivie au délà de cette date - date d'effet : 14/01/2002
Numéro d'observation
3111
Date d'ajout
31/12/2003
Description
Cessation d'activité FIN DE LA LOCATION GERANCE CONSENTIE A LA SOCIETE POUR LE FONDS 29 RUE GAMBETTA A MONT DE MARSAN - LA SOCIETE N'A DONC PLUS D'ACTIVITE COMMERCIALE MAIS POURSUIT DES OPERATIONS POUR LES BESOINS DE LA LIQUIDATION Date d'effet : 30/06/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).