Entreprise : THERMES MARINS DE ST MALO - SIREN 895 780 245
Identité
Dénomination
THERMES MARINS DE ST MALO
SIREN (siège)
895 780 245
Date d'immatriculation au RNE
09/08/1957
Début d’activité
28/01/1947
Date de fin de la personne morale
08/08/2047
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Hôtellerie restauration - transport public routier de personnes à titre accessoire
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
1000000 EUR
Adresse du siège
100 BD HEBERT 35400 SAINT-MALO FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
STE FIDULOR
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Rennes
Dénomination
GROUPE RAULIC
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint-Malo
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/01/1947
Siret
89578024500026
Enseigne
THERMES MARINS - HOTEL DES THERMES
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Hôtellerie restauration - transport public routier de personnes à titre accessoire
Adresse
100 BD HEBERT
35400 , SAINT-MALO - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
17/12/2002
Siret
89578024500034
Code APE
9604Z - Entretien corporel
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Origine du fonds: Transfert de branche d'activité activité: Thalassoterapie - thermes marins
Adresse
98 BD HEBERT
35400 , SAINT-MALO - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/03/2012
Siret
89578024500042
Code APE
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Boulangerie pâtisserie chocolaterie
Adresse
47 QUAI DUGUAY TROUIN
35400 , SAINT-MALO - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
397
Date d'ajout
04/02/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/12/2008 : Partant : SA STE MAISON DE VELLEDA (SA) représentée par VERRON Patrick, Administrateur
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).