Entreprise : DARRIEUX-FORASTE ET COMPAGNIE - SIREN 895 750 081
Identité
(Entreprise radiée le 15/01/2020)
Dénomination
DARRIEUX-FORASTE ET COMPAGNIE
SIREN (siège)
895 750 081
Date d'immatriculation au RNE
21/02/1957
Date de fin de la personne morale
20/02/2055
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
13881 EUR
Adresse du siège
45 B RUE RAYMOND LEFEBVRE 94250 GENTILLY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOLZER PATRICK
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/01/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1957
Siret
89575008100013
Code APE
4719A - Grands magasins
Activité principale
Grands magasins
Adresse
27 RUE LEON GAMBETTA
40000 , MONT-DE-MARSAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
-29 GAMBETTA
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/12/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1971
Siret
89575008100021
Enseigne
ETABLISSEMENT SECONDAIRE
Code APE
4719A - Grands magasins
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Bazar, nouveautés,alimentation
Adresse
Nouvelles Galeries
40090 , SAINT-PERDON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1957
Siret
89575008100039
Enseigne
GALERIES MODERNES ET NOUVELLES GALERIES
Code APE
4719A - Grands magasins
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Bazar, nouveautés, alimentation meubles
Adresse
45 B RUE 45 Bis Rue Raymond Lefebvre
94250 , Gentilly - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
142
Date d'ajout
15/01/2020
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Créteil
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1293
Date d'ajout
14/01/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 02/12/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/01/2020
Description
Dissolution de la société à compter du 25/11/2019 Dissolution à compter du 25/11/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 25/11/2019, liquidateur : BOLZER Patrick, siège de la liquidation : 45 Bis Rue Raymond Lefebvre 94250 Gentilly, parution de la publicité légale : Affiches Parisiennes en date du 30/12/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/01/2020
Description
Dissolution à compter du 25/11/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 25/11/2019, liquidateur : BOLZER Patrick, siège de la liquidation : 45 Bis Rue Raymond Lefebvre 94250 Gentilly, parution de la publicité légale : Affiches Parisiennes en date du 30/12/2019
Numéro d'observation
598
Date d'ajout
20/02/2015
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/10/2014
Numéro d'observation
598
Date d'ajout
20/02/2015
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 30/10/2014
Numéro d'observation
95
Date d'ajout
28/09/1970
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 66-537 DU 24 JUILLET 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES ET LES DECRETS PRIS EN SON APPLICA- TION AU MOYEN D'UNE REFONTE DU PACTE SOCIAL, SANS CREATION D'UN ETRE MORAL NOUVEAU. A COMPTER DU 26/08/70
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).