Entreprise : CAP AU SUD - SIREN 894 904 820
Identité
Dénomination
CAP AU SUD
SIREN (siège)
894 904 820
Date d'immatriculation au RNE
05/03/2021
Début d’activité
01/09/2022
Date de fin de la personne morale
04/03/2120
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Acquisition, gestion et cession de titres, définition de la politique du groupe, prestations de services au profit des sociétés du groupe.
Code APE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
Capital social
1569500 EUR
Adresse du siège
115 IMP ETAMBO 30220 AIGUES-MORTES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DARMAIZIN AGNES , LUCETTE
Nom d'usage
FRENEAT
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1968
Commune de résidence
Aigues-Mortes
Nom, Prénom(s)
FRENEAT CYRILLE , WILLIAM , MICHEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Aigues-Mortes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2022
Siret
89490482000020
Code APE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisition, gestion et cession de titres, définition de la politique du groupe, prestations de services au profit des sociétés du groupe.
Adresse
115 IMP ETAMBO
30220 , AIGUES-MORTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/03/2021
Siret
89490482000012
Code APE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
Nature de l'établissement
Activité principale
Services administratifs combinés de bureau
Adresse
3 ALL DU VERGER
69210 , BULLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/036503
Date d'ajout
17/11/2022
Description
Transfert du principal établissement au 115 Impasse Etambo 30220 AIGUES-MORTES à compter du 01/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/036503
Date d'ajout
17/11/2022
Description
Immatriculation d'une société commerciale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 3 Allée du Verger 69210 BULLY (Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon) Nouveau siège social : 115 Impasse Etambo 30220 AIGUES-MORTES à compter du 01/09/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).