Entreprise : IMAGERIE MEDICALE DES DENTELLIERES - SIREN 889 633 939
Identité
(Entreprise radiée le 28/07/2023)
Dénomination
IMAGERIE MEDICALE DES DENTELLIERES
SIREN (siège)
889 633 939
Date d'immatriculation au RNE
05/10/2020
Date de fin de la personne morale
04/10/2119
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2021
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SELAS, Société d'exercice libéral par action simplifiée
Capital social
350006 EUR
Adresse du siège
9 AV DES DENTELLIERES 59300 VALENCIENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Tomys ANTOINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1989
Commune de résidence
Cambrai
Nom, Prénom(s)
Craciun OCTAVIA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1979
Commune de résidence
Valenciennes
Nom, Prénom(s)
Boutekadjirt REDHA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Valenciennes
Nom, Prénom(s)
Speleers LAURENT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Auchy Lez Orchies
Nom, Prénom(s)
Milu CARMEN
Nom d'usage
Milu Moldovan
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1982
Commune de résidence
Valenciennes
Nom, Prénom(s)
Gobert ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Nom, Prénom(s)
Pop EMIL-VICTOR
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1984
Commune de résidence
Aulnoy Lez Valenciennes
Nom, Prénom(s)
Saeed Kilani MOHAMMAD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1977
Nom, Prénom(s)
Fedmann ISABELLE
Nom d'usage
Damarey
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
Delmotte MANUELE
Nom d'usage
Berrebi Delmotte
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Cambrai
Nom, Prénom(s)
Fontana SANDRA
Nom d'usage
Severin
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
Auchy Lez Orchies
Nom, Prénom(s)
Moirignot PIERRE
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
St Saulve
Nom, Prénom(s)
Guiot SOPHIE
Nom d'usage
Galand
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
St Saulve
Nom, Prénom(s)
Dupont SYLVIE
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Lomme
Dénomination
CABINET COULON - LOTIN - DRUART
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lambersart
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/07/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2020
Siret
88963393900042
Code APE
8622A - Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'exercice de la profession de médecin, et particulièrement celle de médecin spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale.
Adresse
48 B RUE HENRI BARBUSSE
59880 , SAINT-SAULVE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/07/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2020
Siret
88963393900026
Code APE
8622A - Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
l'exercice de la profession de médecin, et particulièrement celle de médecin spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale.
Adresse
51 RUE LEON RUDENT
59310 , ORCHIES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/07/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2020
Siret
88963393900034
Code APE
8622A - Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'exercice de la profession de médecin, et particulièrement celle de médecin spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale.
Adresse
8 AV VAUBAN
59300 , VALENCIENNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
8-10
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/07/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/11/2020
Siret
88963393900018
Code APE
8622A - Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'exercice de la profession de médecin, et particulièrement celle de médecin spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale.
Adresse
9 AV 9 avenue des Dentellières
59300 , Valenciennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5870
Date d'ajout
28/07/2023
Description
Radiation d'office (article R.123-134 c.com) par suite de transmission universelle du patrimoine
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
85
Date d'ajout
27/07/2023
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE , CONSTATEE LE 24-07-2023
Numéro d'observation
83
Date d'ajout
28/06/2023
Description
Acte sous seing privé en date du 15-06-2023 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique SELAS IMALLIANCE HDF, 90 rue Emile Morlaix 59500 Douai, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans gazettenpdc.fr du 20-06-2023
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).