Entreprise : CARAIBES FIBRE OPTIQUE - SIREN 889 236 055
Identité
Dénomination
CARAIBES FIBRE OPTIQUE
SIREN (siège)
889 236 055
Date d'immatriculation au RNE
23/09/2020
Date de fin de la personne morale
22/09/2119
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2021
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
la Mélisse Morne Blanc 6 Résidence Saint-Charles 97223 DIAMANT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA MELISSE MORNE BLANC 6 RES.
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SKEETE SANDRA
Nom d'usage
EDIN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1975
Commune de résidence
Le Diamant
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/03/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/2020
Siret
88923605500014
Code APE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La pose et la réparation des installations électriques et câbles
Adresse
la Mélisse Morne Blanc 6 Résidence Saint-Charles
97223 , Le Diamant - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA MELISSE MORNE BLANC 6 RES.
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
05/01/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de FORT-DE-FRANCE en date du 05/01/2023 prononçant la liquidation judiciaire, et désignant liquidateur la SCP BR ASSOCIES en la personne de Me Laura BES Centre d'affaires Dillon Valmenière - Boulevard de la Pointe des sables - BP 69 - 97256 FORT DE FRANCE cedex,
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
31/10/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de FORT-DE-FRANCE en date du 25/10/2022, ouvrant une procédure de redressement judiciaire, désignant en qualité d'Administrateur Judiciaire, la SELARL BCM prise en la personne de Maître Charles Henri CARBONI représentée par Monsieur Jacques-Stephen De THORE, en qualité de Mandataire Judiciaire : la SCP BR ASSOCIES Centre d'affaires Dillon Valmenière - Boulevard de la Pointe des sables - BP 69 - 97256 FORT DE FRANCE cedex,, date de cessation des paiements le 14/09/2022.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
23/09/2020
Description
L'activité artisanale déclarée a été enregistrée sous condition suspensive de l'immatriculation au répertoire des métiers. La justification de cette immatriculation doit être fournie au greffe dans le mois de la date déclarée du début de cette activité. Faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au 2ème alinéa de l'article R 123-100 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).