Entreprise : HOLDING PRO JME SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE DE NOTAIRES - SIREN 888 266 962
Identité
Dénomination
HOLDING PRO JME SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE DE NOTAIRES
SIREN (siège)
888 266 962
Date d'immatriculation au RNE
21/08/2020
Début d’activité
30/06/2022
Date de fin de la personne morale
20/08/2119
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/12/2020
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société de Participations Financières de Profession Libérale Société par actions simplifiée (SPFPL SAS)
Activités principales de l’objet social
La détention de parts ou d'actions de sociétés ayant pour objet l'exercice d'une ou plusieurs des professions de notaire, d'avocat, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes, de conseil en propriété industrielle et toutes professions qui seraient habilitées
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Capital social
900000 EUR
Adresse du siège
21 QUAI ANDRE CITROEN 75015 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Esteve JEAN-MICHEL , RENE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1973
Commune de résidence
Marcillac-Vallon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/06/2022
Siret
88826696200032
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
La détention de parts ou d'actions de sociétés ayant pour objet l'exercice d'une ou plusieurs des professions de notaire, d'avocat, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes, de conseil en propriété industrielle et toutes professions qui seraient habilitées
Autres Activités
La détention de parts ou d'actions de sociétés ayant pour objet l'exercice d'une ou plusieurs des professions de notaire, d'avocat, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes, de conseil en propriété industrielle et toutes professions qui seraient habilitées
Adresse
21 QUAI ANDRE CITROEN
75015 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/03/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/06/2022
Siret
88826696200024
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
6 RUE MALVIES
12330 , MARCILLAC-VALLON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/07/2020
Siret
88826696200016
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Activité principale
Activités juridiques
Adresse
18 SQ EDOUARD VII
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3763
Date d'ajout
31/03/2023
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Paris à compter du 08/03/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2023D018871
Date d'ajout
27/03/2023
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
2020D044737
Date d'ajout
29/12/2022
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Rodez SOUS LE NUMERO 2022D00699
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).