Entreprise : ARXHI - SIREN 887 552 420
Identité
Dénomination
ARXHI
SIREN (siège)
887 552 420
Date d'immatriculation au RNE
27/07/2020
Début d’activité
25/06/2020
Date de fin de la personne morale
26/07/2119
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2021
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La société a pour objet l'exercice de la profession d'architecte. A cette fin, la société peut accomplir toutes opérations concourant directement ou indirectement à la réalisation de son objet ou susceptibles d'en favoriser le développement.
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
81 RUE DE MIROMESNIL 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Dehon VINCENT , XAVIER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/06/2020
Siret
88755242000010
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La société a pour objet l'exercice de la profession d'architecte. A cette fin, la société peut accomplir toutes opérations concourant directement ou indirectement à la réalisation de son objet ou susceptibles d'en favoriser le développement.
Adresse
81 RUE DE MIROMESNIL
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2020B178688
Date d'ajout
29/09/2023
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 28/09/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2020B178685
Date d'ajout
17/02/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 17/02/2022, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202200340, date de cessation des paiements le 03/02/2022, et a désigné Mme Nathalie Buquen : Juge Commissaire, liquidateur SAS BDR & ASSOCIES en la personne de Me Marc-Antoine Rey 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).