Entreprise : SOC IMMOB FINANC FLANDRES AUTOMOBILES - SIREN 886 780 709
Identité
(Entreprise radiée le 05/06/2000)
Dénomination
SOC IMMOB FINANC FLANDRES AUTOMOBILES
SIREN (siège)
886 780 709
Date d'immatriculation au RNE
11/12/1967
Date de fin de la personne morale
10/12/2055
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
276500 Francs Français
Adresse du siège
33 BD DU GENERAL DE GAULLE 59100 ROUBAIX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEZELIN ERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
BEZELIN LAURENCE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Nom, Prénom(s)
PAYEN JEAN , CHRISTOPHE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Mouvaux
Nom, Prénom(s)
LECLERCQ FREDERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Nom, Prénom(s)
BEZELIN NEE DELTETE ROSINE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1930
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/12/1999
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1968
Siret
88678070900038
Code APE
741J
Origine du fonds
Autre
Activité principale
VOIR OBJET SOCIAL LA GESTION DE PARTICIPATIONS LA PRESTATION DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION
Adresse
33 BD 33 boulevard du General de Gaulle
59100 , Roubaix - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
11/12/1967
Description
Historique : CETTE SOCIETE A TRANSFERE A DATER DU 30/9/1969 SON SIEGE SOCIAL DE LILLE 117/123, RUE D E DOUAI ACTE CONSTITUT DEPOSE AU GREFFE DE LILLE T RANSFERT : DEPOT AU GREFFE DE TOURCOING DU 16/10/1 969 PUBLIE DANS LA GAZETTE DU NORD DU 14/10/1969 M ODIFICATION DU 31/3/1982 : APPORT A LA SOCIETE NOU VELLE FALNDRES AUTOMOBILES DE LA BRANCHE D'ACTIVIT E D'ACHAT, VENTE, REPARATION, TRANSFORMA- TION LOC ATION DE VEHICULES AUTOMOBILES, TRANSPORT DE MARCH ANDISES, NEGOCE DE PIECES DETACHEES POUR AUTOMOBIL ES, CARBURANTS ET LUBRIFIANTS EXPLOITE A MARCQ EN BAORUEL 70, RUE LOUIS DELOS A DATER DU 1/7/1981 RA DIATION DU 5/6/2000: FUSION ABSORPTION PAR AJCD 19 RUE DE VALMY LILLE EN DATE DU 28/12/1999
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 28/12/1999.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).