Entreprise : BARNIER ET FILS - SIREN 886 650 084
Identité
(Entreprise radiée le 12/09/2024)
Dénomination
BARNIER ET FILS
SIREN (siège)
886 650 084
Date d'immatriculation au RNE
10/02/1966
Date de fin de la personne morale
09/02/2058
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
164294.31 EUR
Adresse du siège
RUE DE LA LOIRE 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE BAS CHIRAT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEGRAEUWE DIDIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Etienne
Nom, Prénom(s)
ROBERT PATRICK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Gondecourt
Nom, Prénom(s)
DUTOIT YVON
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Saint-Etienne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/09/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1966
Siret
88665008400017
Code APE
2822Z - Fabrication de matériel de levage et de manutention
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
constructions mécaniques et toutes activités commerciales
Adresse
RUE DE LA LOIRE
42160 , ANDREZIEUX-BOUTHEON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE BAS CHIRAT
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/07/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/01/1994
Siret
88665008400033
Adresse
16 RUE DU PUITS CAMILLE
42000 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/09/2024
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/10/2011
Siret
88665008400041
Code APE
2445Z - Métallurgie des autres métaux non ferreux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Usinage tous travaux se rapportant à la métallurgie
Adresse
AV DE L'INDUSTRIE
42160 , SAINT-CYPRIEN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE BECQUE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
83407
Date d'ajout
22/11/2017
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Saint Etienne rendue le 20/11/2017 nommant SELARLU Berthelot prise en la personne de Me Geoffroy Berthelot 5 Rue Puy de la Bâtie 42600 Montbrison liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
77285
Date d'ajout
11/05/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne prononce en date du 10/05/2017 la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 04/05/2017 et a désigné Liquidateur SELARL Mj Synergie - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître Geoffroy Berthelot 5 Rue Puy de la Bâtie 42600 Montbrison . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
73092
Date d'ajout
10/01/2017
Description
Ordonnance du Tribunal de Commerce de Saint Etienne en date du 09/01/2017 nommant SELARL Aj Up prise en la personne de Me Eric Etienne-Martin 12 Rue Louis Braille 42000 Saint-Étienne commissaire à l'exécution du plan à la place du commissaire à l'exécution du plan précédemment désigné.
Numéro d'observation
26567
Date d'ajout
28/03/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne en date du 27/03/2013 , arrêtant le plan de redressement, , durée du plan 10 ans , nomme commissaire à l'exécution du plan SELARL Aj Partenaires en la personne de Me Eric Etienne-Martin 12 Rue Louis Braille 42000 Saint-Étienne
Numéro d'observation
24052
Date d'ajout
24/01/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint Etienne en date du 23/01/2013 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation jusqu'au 27/03/2013
Numéro d'observation
20444
Date d'ajout
25/10/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint Etienne en date du 24/10/2012 prolongeant la période d'observation jusqu'au 27/02/2013
Numéro d'observation
16650
Date d'ajout
21/06/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint Etienne en date du 20/06/2012 prolongeant la période d'observation jusqu'au 19/12/2012
Numéro d'observation
13239
Date d'ajout
01/03/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne , prononce en date du 29/02/2012 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2012J00114 , date de cessation des paiements le 27/02/2012 désigne Administrateur SELARL Aj Partenaires en la personne de Me Eric Etienne-Martin 12 Rue Louis Braille 42000 Saint-Étienne avec pour mission : d'assister le débiteur dans tous les actes de gestion , Mandataire judiciaire SELARL Mj Synergie - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître Geoffroy Berthelot 5 Rue Puy de la Bâtie 42600 Montbrison , , et ouvre une période d'observation expirant le 25/07/2012 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Le Tribunal de Grande Instance de Montbrison statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Saint-Etienne par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009. Le greffe du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
25/04/2002
Description
: --- TRANSFORMATION DE LA SOCIETE DE SA EN SAS - RETRAIT DE MR MACHET ALAIN PCA ET ADS, DE MME MACHET JOSETTE ET DE MR MACHET JEAN PAUL ADS - NOMINATION DE MR PATRICK ROBERT EN QUALITE DE PRESIDENT DE SAS A COMPTER DU 01.03.02
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 1 077 700.00 FRF nouveau montant : 164 294.31 EUR 1/01/83 : CHANGEMENT DE GERANT MR BEGON PIERRE AU LIEU DE MR BARNIER MATHIEU
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
30/01/1996
Description
: --- TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN STE ANONYME AU LIEU DE EURL- AUGMENTATION DU CAPITAL DE 1 000 000 F A 1 077 700 F. MODIFICATION DES ORGANES MR MACHET ALAIN GERANT DEVIENT PDG ET ADMINISTRATEUR. SONT NOMMES ADMINISTRATEURS MME MACHET JOSETTE ET MR JEAN PAUL MACHET. SONT NOMMES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE MR DIDIER DEGRAEUWE, ET SUPPLEANT MR YVAN DUTOIT A COMPTER DU 12.12.95.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
30/03/1995
Description
: --- PRECISION DE L'ADRESSE SUITE A DECISION MUNICIPALE LE BAS CHIRAT, RUE DE LA LOIRE A ANDREZIEUX BOUTHEON 42160 AU LIEU DE LE BAS CHIRAT 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON - CHANGEMENT DE L'ADRESSE DU GERANT 6, RUE DE COLLONGES A ANDREZIEUX BOUTHEON AU LIEU DE 40, RUE CROIX MAILLOUX A ST PAUL EN JAREZ A COMPTER DU 01.01.95
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
27/03/1995
Description
: --- SUPPRESSION D'UN ETABLISSEMENT SECONDAIRE EXPLOITE 12, RUE CHATEAU A ANNEZIN LES BETHUNE CESSATION A COMPTER DU 30.11.90
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
18/08/1994
Description
: --- SUPPRESSION D'UN ETABLISSEMENT SECONDAIRE EXPLOITE RUE DU PUIT CAMILLE A ST ETIENNE A COMPTER DU 02.08.94
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
21/04/1994
Description
: --- AUGMENTATION DU CAPITAL DE 100 000 F A 1 000 000 F A COMPTER DU 30.03.94
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
06/04/1994
Description
: --- OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT SECONDAIRE (SAUF ACHAT OU APPORT) EXPLOITE RUE DU PUITS CAMILLE A SAINT ETIENNE 42 000 A COMPTER DU 12. 01.94
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
31/12/1990
Description
: --- CHANGEMENT DE GERANT MACHET ALAIN AU LIEU DE BEGON PIERRE - DATE D'EFFET : 06/01/1990
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
10/02/1966
Description
Historique des observations depuis le 10/02/1966 : --- Publicité au Journal : PETITES AFFICHES DE LA LOIRE --- Parution au Journal le 05/01/1966
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).