Entreprise : CAULLIEZ FRERES - SIREN 885 780 197
Identité
Dénomination
CAULLIEZ FRERES
SIREN (siège)
885 780 197
Date d'immatriculation au RNE
31/01/1957
Date de fin de la personne morale
30/01/2050
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
498720 EUR
Adresse du siège
366 CHS MARCELIN BERTHELOT 59200 TOURCOING FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 020
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOME JEAN-FRANCOIS , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Nom, Prénom(s)
ROSSI FAUSTO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Nom, Prénom(s)
MONFRAIX PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
METTEL PAOLO
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1945
Nom, Prénom(s)
VARASI LEOPOLDO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Dénomination
CABINET BRACQ ET ASSOCIES Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Wasquehal
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/04/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/12/1906
Siret
88578019700012
Code APE
514A
Origine du fonds
Création
Activité principale
VOIR OBJET SOCIAL VOIR OBJET SOCIAL
Adresse
366 CHS 366 Chauss Marcelin Berthelot
59200 , Tourcoing - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 020
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
26
Date d'ajout
09/11/2016
Description
Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE en date du 07/11/2016 nommant : SELARL PERIN BORKOWIAK représentée par Maître Yvon PERIN 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 8ème étage 59976 TOURCOING Cedex en qualité de Commissaire à l'exécution du plan en remplacement du Commissaire à l'exécution du plan précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
34
Date d'ajout
12/07/2016
Description
Ordonnance du Premier Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de Lille en date du 04 juillet 2016 prorogeant la désignation de Maître Dominique MIQUEL en qualité d'administrateur provisoire de l'étude de Maître Jean-Lin TIBERGHIEN pour une durée de QUATRES MOIS, soit jusqu'au 04 décembre 2016 afin d'accomplir les actes nécessaires à la gestion de l'étude et au suivi des dossiers judiciaires ouverts au sein de l'étude.
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
19/05/2016
Description
Ordonnance du Premier Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de Lille en date du 04 mai 2016 nommant Maître Dominique MIQUEL, mandataire judiciaire, 257 rue Saint-Julien 59500 DOUAI afin d'accomplir les actes nécessaires à la gestion de l'étude et au suivi des dossiers judiciaires ouverts au sein de l'étude de feu Maître Jean-Lin TIBERGHIEN 10 rue du Château 59100 ROUBAIX et ce pour une durée maximale de trois mois.
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
10/11/2010
Description
Par ordonnance du 18/10/2010 Monsieur le Vice Prés ident du Tribunal de Commerce de Roubaix-Tourcoing a nommé Mr Patrice COLLET juge-commissaire en rem placement de Monsieur TABARDEL Thierry
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
08/04/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 05/04/2005 arrêtant le plan de redressemen t par cession de l'entreprise Commissaire à l'exéc ution du plan : ME TIBERGHIEN Jean-Lin 10 Rue du C hâteau 59100 ROUBAIX Date provisoire de cessation des paiements : 08/07/2003
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
24/03/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 24/03/2005 nommant MR ANCELY Juge Commissa ire suppléant pour l'arrete des créances salariale
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
17/03/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 15/03/2005 autorisant la poursuite d'activ ite jusqu'au 05/04/2005.
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
13/01/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 11/01/2005 nommant MR TABARDEL Thierry Jug e Commissaire en remplacement de MR SEGARD Amaury
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
09/12/2004
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 07/12/2004 autorisant la poursuite d'activ ite jusqu'au 15/03/2005.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
14/10/2004
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 12/10/2004 autorisant la poursuite d'activ ite jusqu'au 07/12/2004
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
10/06/2004
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 08/06/2004 autorisant la poursuite d'activ ite jusqu'au 12/10/2004.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
18/03/2004
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 16/03/2004 autorisant la poursuite d'activ ite jusqu'au 08/06/2004.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
11/12/2003
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 09/12/2003 autorisant la poursuite d'activ ite jusqu'au 16/03/2004.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
30/10/2003
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 28/10/2003 adjoignant Me BECQUET administr ateur avec mission de s'occuper du volet social
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
02/10/2003
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 30/09/2003 autorisant la poursuite d'activ ite jusqu'au 09/12/2003.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
06/08/2003
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 5/08/2003 nommant MR TIBERGHIEN en qualite de Juge Commissaire suppléant pour l'arrêté de l' état des créances salariales
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
16/07/2003
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 15/07/2003 ouvrant une Procédure Régime Gé néral de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 15/01/2004. Cessati on des paiements en date du 08/07/2003. Juge Commi ssaire : M SEGARD AMAURY Juge-Commissaire suppléan t : M TABARDEL THIERRY Représentant des Créanciers : ME TIBERGHIEN Jean-Lin 10 Rue du Château 59100 ROUBAIX Administrateur : ME MERCIER Jean-Luc 4, av enue de Flandre 59700 MARCQ EN BAROEUL dont la mis sion est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
31/01/1957
Description
Historique : ANNONCES LEGALES : LES AFFICHES ET AN NONCES JUDI- CIAIRES DU 10 1 1907
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).