Entreprise : CELATOSE SA - SIREN 885 581 876
Identité
(Entreprise radiée le 16/11/2015)
Dénomination
CELATOSE SA
SIREN (siège)
885 581 876
Date d'immatriculation au RNE
09/12/1955
Fermeture de l'établissement - 88558187600061
- Date d'effet de la fermeture : 26/06/1995
Fermeture de l'établissement - 88558187600087
- Date d'effet de la fermeture : 27/03/1996
Date de fin de la personne morale
08/12/2032
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Capital social
11440198.06 EUR
Adresse du siège
18 RUE DE CROIX 59290 WASQUEHAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BACH PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LOEUILLE EMMANUEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
Tourcoing
Dénomination
GUERARD VIALA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
DE BOIS DIETERLE ET ASSOCIES (BDA)
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/06/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
88558187600061
Code APE
212E
Adresse
11 RUE DU GRAND RUAGE
59493 , VILLENEUVE D'ASCQ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU GRAND RUAGE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/03/1996
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/1986
Siret
88558187600087
Code APE
212E
Adresse
18 RUE DE CROIX
59290 , WASQUEHAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
13/11/2015
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 06-10-2015
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2007
Description
Attention : le 01/01/2007, le greffe du Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a transféré au greffe du Tribunal de commerce de Lille les dossiers d'immatriculation concernant la ville de Villeneuve d'Ascq (D n° 88-38 du 13 janvier 1988).
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
09/12/1955
Description
Historique : ANNONCES LEGALES : LES ANNONCES LEGAL ES DU NORD DU 31 3 34 SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 7 1966 ET DECRET DU 23 3 1967 30 7 87 : CAPITAL ENTIEREMENT LIBERE MODIFICATION DU 9/2/1994 : FUS ION-ABSORPTION DE LA SOCIETE TEXOR GROUPE SA DONT LE SIEGE EST A TROUHANS 21170 ST JEAN DE LOSNE RCS B 313 885 840 EN DATE DU 20/12/1993 MODIFICATION DU 4/4/1996 : PAR ORDONNANCE DU 27/3/1996 M. LE PR ESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOI NG A CONSTATE LA DISSOLUTION DE LA SA CELATOSE EN APPLICATION DES DISPOSITION DE L'ARTICLE 1844-7 DU CODE CIVIL PAR SUITE A L'ARRETE DU PLAN DE CESSIO N TOTALE DE LA SOCIETE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING EN DATE DU 8/2/1996 MODIFICATION DU 17/9/1996 : CESSATION D'ACTIVITE DE LA SOCIETE, VENTE DU FONDS A INBRAND FRANCE 18 RUE DE CROIX WASQUEHAL EN DATE DU 9/2/1996
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de dissolution : 27/03/1996.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).