Entreprise : TRANSPORTS RAYMOND VALLAEYS SA - SIREN 885 581 173
Identité
(Entreprise radiée le 24/03/1992)
Dénomination
TRANSPORTS RAYMOND VALLAEYS SA
SIREN (siège)
885 581 173
Date d'immatriculation au RNE
18/08/1955
Fermeture de l'établissement - 88558117300204
- Date d'effet de la fermeture : 16/12/1990
Date de fin de la personne morale
17/08/2049
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
9400000 Francs Français
Adresse du siège
64 RUE MARTHE NOLLET 59250 HALLUIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD JEAN , PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MARQUET DOMINIQUE , PAUL , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1943
Commune de résidence
Créteil
Nom, Prénom(s)
VIDAL ANDRE , GILBERT , ROGER
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
NEVEU PHILIPPE , JACQUES
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
SOCIETE NOUVELLE VALLAEYS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Halluin
Dénomination
CAZBINET SOREL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/12/1990
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/12/1990
Siret
88558117300204
Code APE
7403
Adresse
64 RUE MARTHE NOLLET
59250 , HALLUIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
24/03/1992
Description
Radiation : Cessation complète d'activité
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
18/08/1955
Description
Historique : PREMIERE IMMATRICULATION PRISE SOUS L E N°18319B REIMMATRICULATION EFFECTUEE EN DATE DU 18/8/1955 ORIGINE DU FONDS : FONDS ACQUIS PAR APPO RT DE VALLAEYS RAYMOND RC 20036 PUBLICATION LEGALE : LES ANNONCES LEGALES DU NORD DU 25/11/1950 MODI FICATION DU 12/7/1986 : MISE EN HARMONIE DES STATU TS NOTAMMENT AVEC LA LOI DU 30/12/1981 22-12-1987 : PARTIE DE FONDS DE TRANSPORTS ROU- TIERS DE MARC HANDISES DE CLASSE "B" DONNE EN LOCATION GERANCE A LA STE VOLUTRANS A AMIENS. CETTE ACTIVITE EST EXP LOITEE A L'ADRESSE DU LOCA- TAIRE-GERANT. Liste de s etablissements secondaires exploites hors du res sort : - RC LILLE 69B27 - RC ANGERS 81B238 - RC AL BERVILLE 82B66 - RC COMPIEGNE 89B55 MODIFICATION D 'OFFICE DU 2/5/1990 : CE JOUR DECLARATION DE CESSA TION DES PAIEMENTS
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 22/11/1990. - Sort du fonds: Vente du fonds.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).