Entreprise : DIGNAN ET GILLOT - SIREN 885 480 053
Identité
Dénomination
DIGNAN ET GILLOT
Sigle
DG
SIREN (siège)
885 480 053
Date d'immatriculation au RNE
06/04/1976
Date de fin de la personne morale
05/04/2053
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
2000000 Francs Français
Adresse du siège
1 RUE DES FRERES ST LEGER 59117 WERVICQ-SUD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NEVEUX MARCEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1943
Commune de résidence
Croix
Nom, Prénom(s)
DORCHIES JEAN , LUC
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Neuville-en-Ferrain
Nom, Prénom(s)
LIBERT DANIEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1945
Commune de résidence
Bousbecque
Nom, Prénom(s)
GILLOT CAROLE
Nom d'usage
DORCHIES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Neuville-en-Ferrain
Dénomination
TOURQUENNOISE DE COMPTABILITE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Tourcoing
Dénomination
SNC D.L. INVESTISSEMENTS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Neuville-en-Ferrain
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1976
Siret
88548005300028
Code APE
361J
Origine du fonds
Autre
Activité principale
MEUBLES SANITAIRES, FABRICATION, MODELAGE ET VENTE DE MEUBLES SANITAI- RES, PETITS MEUBLES ET ARMOIRES.
Adresse
1 RUE rue des Freres St Leger
59117 , Wervicq-Sud - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
11/10/2017
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 11/10/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
07/02/2008
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lille du 08/01 /2008 disant que désormais Maître Yvon Perin, Mand ataire Judiciaire, exercera les missions qui lui o nt été jusqu'à présent dévolues en qualité d'assoc ié de la Selarl Yvon Perin dans la procédure de la sus-nommée.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
27/11/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 21/11 /2007 décidant la reprise de la procédure de Liqui dation Judiciaire de la sus-nommée. Liquidateur : Maître PERIN Yvon 74 Avenue du Peuple Belge 59800 LILLE.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
07/06/2001
Description
Radiation d'office
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
07/06/2001
Description
-MODIFICATION D'OFFICE DU 07/06/2001 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 05/06/2001 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif les opérations de la Liquidation Judiciaire de la sus-nommée.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
07/10/1996
Description
-MODIFICATION D'OFFICE DU 07/10/1996 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 03/10/1996 reportant au 01/01/1996 la date de cessation des paiements de la sus-nommée Représentant des Créanciers : Maître BERTRAND Jacques 1 ter rue Colson 59800 LILLE Liquidateur : Maître BERTRAND Jacques 1 ter, rue Colson 59800 LILLE.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
19/08/1996
Description
- MODIFICATION D'OFFICE DU 19/08/1996 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 14/08/1996 prononçant la LIQUIDATION JUDICIAIRE de la sus-nommée. Cessation des paiements en date du 31/07/1996 Juge Commissaire : M HELLIOT Jacques Liquidateur : ME BERTRAND Jacques 20 54 56 57 1 ter, rue Colson 59800 LILLE
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
13/08/1996
Description
-MODIFICATION D'OFFICE DU 13/08/1996 : Dépôt le 13/08/1996 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
06/04/1976
Description
Historique : CETTE SOCIETE A TRANSFERE SON SIEGE S OCIAL DE TOURCOING 245, RUE DE LA LATTE -A DATER D U 1.1.76 ACTE CONSTITUTIF : DEPOT A TOURCOING LE 1 .3.1954 LES ANNONCES LEGALES DU 3.3.1954 TRANSFERT : DEPOT A TOURCOING LE 5.2.1976 ET A LILLE LE 15. 3.1976 -LA GAZETTE DU NORD DES 21-22ET 28-29.1.197 6. -MOD. DU 23.12.1985 : MISE EN HARMONIE DES STAT UTS DE LA STE AVEC LA LOI N0 81.1162 DU 30.12.1981 , LA LOI N0 83.1 DU 3.1.1983, LA LOI N0 84.148 DU 1.3.1984 ET LES LOIS ET REGLEMENTS EN VIGUEUR - RE FONTE COMPLETE DES STATUTS-ASSEMBLEE DU 14.6.85. R EPRESENTANT PERMANENT DE LA SNC D.L. INVESTISSE- M ENTS, ADMINISTRATEUR, MR LIBERT DANIEL DEMEURANT A BOUSBECQUE 16 AV. DES JONQUILLES.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 05/06/2001. - Sort du fonds: Autre.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).