Entreprise : H H H - SIREN 883 255 523
Identité
Dénomination
H H H
Sigle
H H H
SIREN (siège)
883 255 523
Date d'immatriculation au RNE
11/05/2020
Début d’activité
01/04/2020
Date de fin de la personne morale
10/05/2119
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2021
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Achat, vente, négoce à l'importation et à l'exportation de matériels, accessoires, consommables à usage médical, paramédical ou chirurgical à l'exclusion des produits pharmaceutiques. Location, prise de participation, exploitation, brevets.
Code APE
4646Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
4 A RUE DES TREFLES 57905 WITTRING FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HUBERT GUILLAUME
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1990
Commune de résidence
Paris 8e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
HUTH FABRICE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1973
Commune de résidence
Wittring
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2020
Siret
88325552300010
Nom commercial
H H H
Enseigne
H H H
Code APE
4646Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat, vente, négoce à l'importation et à l'exportation de matériels, accessoires, consommables à usage médical, paramédical ou chirurgical à l'exclusion des produits pharmaceutiques. Location, prise de participation, exploitation, brevets.
Adresse
4 A RUE DES TREFLES
57905 , WITTRING - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/01/2023
Description
Par Jugement en date du 03 Janvier 2023, le Tribunal Judiciaire de SARREGUEMINES a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire générale à l'égard de la S.A.S. H H H ; a constaté l'état de cessation des paiements de la S.A.S. H H H, et en a fixé la date au 14 Novembre 2022 ; a dit que le présent jugement emporte interdiction de payer toute créance dont l'origine serait antérieure au présent jugement ; a nommé Madame Laurence LUX-GURTNER, en qualité de juge commissaire et le Président de la Chambre Commerciale en cas d'empêchement ; a désigné Maître Bernard LOTT en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.S. H H H, conformément aux dispositions de l'Article L 622-6 du Code de Commerce ;
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).