Entreprise : BALATON - SIREN 879 747 095
Identité
(Entreprise radiée le 08/12/2022)
Dénomination
BALATON
SIREN (siège)
879 747 095
Date d'immatriculation au RNE
12/12/2019
Date de fin de la personne morale
11/12/2118
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
1 IMP DES CHARMILLES 30250 SOMMIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIVIERE FREDERIC , MICHEL , ALBERT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
Sommières
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/01/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/12/2019
Siret
87974709500013
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
11 RTE DE BESSEGES
30530 , CHAMBORIGAUD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/01/2021
Siret
87974709500021
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
1 IMP DES CHARMILLES
30250 , SOMMIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/038920
Date d'ajout
08/12/2022
Description
Radiation en date du 08/12/2022 - Clôture des opérations de liquidation 30/11/2022 (Assemblée générale en date du 30/11/2022).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/037085
Date d'ajout
22/11/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/06/2022
Numéro d'observation
F22/037085
Date d'ajout
22/11/2022
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 30/06/2022 - Siège de la liquidation : 1 Impasse des Charmilles 30250 SOMMIERES - Publicité dans un journal d'annonces légales : Le Républicain d'Uzès du 24/11/2022
Numéro d'observation
F22/037085
Date d'ajout
22/11/2022
Description
Modification relative aux dirigeants : RIVIERE Frédéric Michel Albert nom d'usage : RIVIERE Frédéric n'est plus gérant RIVIERE Frédéric Michel Albert nom d'usage : RIVIERE Frédéric devient liquidateur RIVIERE Frederic Michel Albert nom d'usage : RIVIERE Frederic n'est plus Associé QUIMINAL Claire Marie nom d'usage : RIVIERE Claire n'est plus Associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).