Entreprise : CARAIB RENOV LA KAY - SIREN 879 106 342
Identité
(Entreprise radiée le 24/10/2023)
Dénomination
CARAIB RENOV LA KAY
SIREN (siège)
879 106 342
Date d'immatriculation au RNE
03/12/2019
Date de fin de la personne morale
02/12/2118
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2020
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
500 EUR
Adresse du siège
MORNE VENTE 97217 ANSES D'ARLET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOT LES JASMINS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TROUPENAT FRANCOISE , MARIE , HELENE
Nom d'usage
AGESILAS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Les Anses D Arlet
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/10/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/10/2019
Siret
87910634200014
Nom commercial
CARAIB RENOV LA KAY
Enseigne
CARAIB RENOV LA KAY
Code APE
4120B - Construction d'autres bâtiments
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Maître d'oeuvre en rénovations et constructions bâtiments individuels et industriels
Adresse
lotissement les Jasmins - Morne Vente
97217 , Les Anses D Arlet - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOT LES JASMINS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
24/10/2023
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
24/10/2023
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 10/10/2023
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
26/01/2022
Description
Jugement du tribunal de Commerce de Fort-de-France en date du 26/01/2022 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 30/09/2021, désignant en qualité de liquidateur la SCP BR ASSOCIES en la personne de Me Laura BES Centre d'affaires Dillon Valmenière - Boulevard de la Pointe des sables - BP 69 - 97256 FORT DE FRANCE cedex,.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).