Entreprise : GSE VD - SIREN 878 719 756
Identité
Dénomination
GSE VD
SIREN (siège)
878 719 756
Date d'immatriculation au RNE
05/11/2019
Début d’activité
28/10/2019
Date de fin de la personne morale
04/11/2118
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2020
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Société Holding, animation d'entreprises, prises de participation et en règle générale toutes les fonctions dévolues à ce type d'entités.
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
26000 EUR
Adresse du siège
155 RUE DU DOCTEUR BAUER 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
155-159
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SABBAN GILLES , YLAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
SITBON PHILIPPE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Levallois-Perret
Dénomination
AUDITEURS ASSOCIES FRANCILIENS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 17e Arrondissement
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/10/2019
Siret
87871975600016
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Société Holding, animation d'entreprises, prises de participation et en règle générale toutes les fonctions dévolues à ce type d'entités.
Adresse
155 RUE DU DOCTEUR BAUER
93400 , SAINT-OUEN-SUR-SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
155-159
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
53596
Date d'ajout
24/07/2023
Description
Résolution du plan de redressement et ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, date de cessation des paiements : 01/07/2023, liquidateur judiciaire SELARL ATHENA prise en la personne de Maître Camille STEINER 20, rue Gustave Mareau 49000 Angers, Jugement du Tribunal de Commerce d'ANGERS en date du 19/07/2023.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
50459
Date d'ajout
19/07/2022
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 31/03/2022
Numéro d'observation
98081
Date d'ajout
31/12/2021
Description
Plan de redressement, durée : 10 ans, commissaire à l'exécution du plan SELARL AJ UP prise en la personne de Maître Christophe DOLLEY - 2, rue du Bel Air - BP 91859 - 49018 ANGERS CEDEX 01, Jugement du Tribunal de Commerce d'ANGERS en date du 22/12/2021.
Numéro d'observation
53252
Date d'ajout
19/07/2021
Description
Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements : 30/06/2021,administrateur judiciaire SELARL AJ UP prise en la personne de Maître Christophe DOLLEY 2, rue de Bel Air BP 91859 49018 ANGERS CEDEX 01, avec mission assistance, mandataire judiciaire SELARL ATHENA prise en la personne de Maître Camille STEINER 20, rue Gustave Mareau 49000 Angers, Jugement du du Tribunal de Commerce d'Angers en date du 07/07/2021.
Numéro d'observation
689
Date d'ajout
07/01/2020
Description
Acquisition du fonds de commerce portant sur l'activité support VD. Soit l'activité juridiques et administratifs supports à l'activité VD, soit l'activité de vente directe aux particuliers d'installation de production et d'économie d'énergie utilisant les énergies renouvelables ventes / installation pose / service après-vente, télémarketing) précédemment exploité par la société GROUPE SOLUTION ENERGIE, SAS, 155/159 rue du Docteur Bauer 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine, 522 296 938 RCS Bobigny.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).