Entreprise : AUTONOMIE ENERGETIQUE SOLAIRE - SIREN 878 059 070
Identité
Dénomination
AUTONOMIE ENERGETIQUE SOLAIRE
Sigle
AES
SIREN (siège)
878 059 070
Date d'immatriculation au RNE
22/10/2019
Début d’activité
11/11/2019
Date de fin de la personne morale
21/10/2118
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Conception, réalisation et exploitation de toutes installations d'énergies renouvelables, promouvoir le recours aux énergies renouvelables et une utilistaion rationnelle et responsable de celle-ci ainsi que plus généralement les économies d'énergie
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
2377 RTE DE SAINT JULIEN 69460 BLACE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLAIN CHRISTIAN , JOSEPH
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
Blacé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/11/2019
Siret
87805907000028
Nom commercial
AES
Enseigne
AES
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Conception, réalisation et exploitation de toutes installations d'énergies renouvelables, promouvoir le recours aux énergies renouvelables et une utilistaion rationnelle et responsable de celle-ci ainsi que plus généralement les économies d'énergie
Autres Activités
Conception, réalisation et exploitation de toutes installations d'énergies renouvelables, promouvoir le recours aux énergies renouvelables et une utilistaion rationnelle et responsable de celle-ci ainsi que plus généralement les économies d'énergie
Adresse
2377 RTE DE SAINT JULIEN
69460 , BLACE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/11/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/09/2019
Siret
87805907000010
Nom commercial
AES
Enseigne
AES
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Activité principale
Production d'électricité
Adresse
17 RUE DES POMMIERS
33290 , LUDON-MEDOC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/003574
Date d'ajout
11/05/2023
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare en date du 11/05/2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/004446
Date d'ajout
19/05/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare en date du 19/05/2022 prononçant le retour en liquidation judiciaire normale l'examen de la clôture devra intervenir dans les douze mois du présent jugement.
Numéro d'observation
F21/008759
Date d'ajout
25/11/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare en date du 25/11/2021 prononçant l' ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée. Organes de la procédure: Liquidateur judiciaire : SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître Véronique PEY HARVEY et Maître Cédric CUINET 1750 route de Riottier 69400 Limas . Date de cessation des paiements : 11/09/2020 la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans un délai de six mois du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
02/01/2020
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare par suite du transfert du siege social 17 Rue des Pommiers 33290 LUDON-MEDOC au 2377 Route de Saint-Julien 69460 BLACE à compter du 11/11/2019 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare le 30/12/2019 sous le numéro A2019/004114)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).