Entreprise : PARC DE BRANFERE SA - SIREN 877 380 394
Identité
Dénomination
PARC DE BRANFERE SA
SIREN (siège)
877 380 394
Date d'immatriculation au RNE
08/05/1973
Début d’activité
01/04/1973
Date de fin de la personne morale
07/05/2072
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Exploitation d'un parc zoologique et d'un restaurant et d'une boutique souvenirs.
Code APE
9104Z - Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
Capital social
934710 EUR
Adresse du siège
Château de Branféré 56190 LE GUERNO FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAUVIN GUY , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
PARIS 17E ARRONDISSEMENT
Nom, Prénom(s)
LORAIN-BROCA MARIE-JOSETTE
Nom d'usage
LANDOUZY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1940
Commune de résidence
PARIS 16E ARRONDISSEMENT
Nom, Prénom(s)
JACOB PHILIPPE , LOIC , SERGE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
PARIS 4E ARRONDISSEMENT
Nom, Prénom(s)
DAVEZAC AXELLE , GUYONNE
Nom d'usage
TRINTIGNAC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Paris 8e Arrondissement
Dénomination
KPMG S.A
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Puteaux
Nom, Prénom(s)
DAUNE Tom , Julien
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1981
Commune de résidence
Lorient
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1973
Siret
87738039400016
Code APE
9104Z - Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation d'un parc zoologique et d'un restaurant et d'une boutique souvenirs.
Adresse
Château de Branféré
56190 , LE GUERNO - FRANCE
Observations
Numéro d'observation
7576
Date d'ajout
13/10/2020
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/06/2020 : Partant : SALUSTRO REYDEL (SACA), Commissaire aux comptes suppléant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
82
Date d'ajout
17/02/1983
Description
Modification autre NON DISSOLUTION DE LA SOCIETE (A.G.E. DU 12 JANVIER 1983). A COMPTER DU 12/01/83
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).