Entreprise : BISCUITERIE REVOLT - SIREN 872 500 178
Identité
Dénomination
BISCUITERIE REVOLT
SIREN (siège)
872 500 178
Date d'immatriculation au RNE
08/02/1972
Date de fin de la personne morale
07/02/2022
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
48064 EUR
Adresse du siège
BOURG 56540 SAINT-TUGDUAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PECQUET BERNADETTE
Nom d'usage
CHERVIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1944
Commune de résidence
Grand Bourgtheroulde
Nom, Prénom(s)
KLEIN PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Mulhouse
Nom, Prénom(s)
CHERVIN DIDIER
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Grand Bourgtheroulde
Nom, Prénom(s)
CHERVIN COLETTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Luttenbach
Nom, Prénom(s)
STEPHANUS MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Pfaffenhoffen
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/05/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1972
Siret
87250017800019
Code APE
1072Z - Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
Activité principale
Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
Adresse
BOURG
56540 , SAINT-TUGDUAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5322
Date d'ajout
16/04/2019
Description
Radiation du RCS le 16/04/2019 avec effet au 16/04/2019 Par jugement en date du 16/04/2019, le tribunal de commerce de Lorient a clôturé les opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif avec désignation d'un mandataire chargé de poursuivre les instances en cours.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4203
Date d'ajout
03/07/2013
Description
Faillite personnelle : Par jugement en date du 18/06/2013, le Tribunal de Commerce de Lorient a prononcé la faillite personnelle de Monsieur Didier CHERVIN pour une durée de 12 ans
Numéro d'observation
7031
Date d'ajout
16/12/2010
Description
Cessation d'activité de l'établissement principal situé : Bourg - 56540 SAINT-TUGDUAL - à compter du 29/09/2009
Numéro d'observation
6499
Date d'ajout
20/10/2009
Description
Par jugement en date du 16/10/2009, le Tribunal de Commerce de Lorient a confirmé le liquidation judiciaire de la SA BISCUITS REVOLT suite à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 29/09/2009 et a désigné la SCP Gérard BODELET, en qualité de liquidateur.
Numéro d'observation
6133
Date d'ajout
02/10/2009
Description
Par ordonnance en date du 30/06/2009, le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de Lorient en date du 29/05/2009 ayant déclaré la société BISCUITS REVOLT en redressement judiciaire. Par arrêt en date du 29/09/2009, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Lorient en date du 29/05/2009 ayant déclaré la société BISCUITS REVOLT en redressement judiciaire, prononcé la liquidation judiciaire de la société BISCUITS REVOLT avec toutes conséquences de droit, renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de commerce de Lorient.
Numéro d'observation
3590
Date d'ajout
04/06/2009
Description
(Ouverture d'une procédure de) redressement judiciaire. En date du 29/05/2009, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre BISCUITS REVOLT (SA) - a désigné en qualité de mandataire judiciaire : la "SCP GERARD BODELET" - rue Becquerel - moulin de Saint-Michel - 56300 Le Sourn et a fixé au 24/04/2009, la date de cessation des paiements.
Numéro d'observation
6795
Date d'ajout
29/11/2001
Description
Nomination de mme baste Marie en qualité de Pca en remplacement de Mr baste Jean-Pierre Date d'effet : 20/10/2001
Numéro d'observation
2660
Date d'ajout
04/05/1990
Description
Capital porte de 300.000 francs à 300.400 francs - transformation de la SARL en sa - démission de Mr Revolt Jean-Jacques de ses fonctions de gérant sont nommés : - Président directeur général : Mr Revolt Jean-Jacques - - administrateurs : Mme Bolloré née Revolt Catherine et Mr Revolt louis - - commissaire aux comptes titulaire : Mr Wettstein Henri - commissaire aux comptes suppléant : mme Boyer Marie Louise. À compter du 27.04.1990
Numéro d'observation
570
Date d'ajout
26/01/1990
Description
La société devient propriétaire du fonds de fabrication et vente en gros de tous produits de biscuiterie sis au bourg de Saint-Tugdual - 56540 Le croisty - prix : 900 000 francs - Entreee en jouissance le 29.12.1989 - précédent propriétaire : Mr Revolt louis - 60 à 606 - à 860 406 065 - les informations le pays du 17.1.1990 - oppositions : Siège du fonds vendu à compter du 29.12.1989
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).