Entreprise : ETABLISSEMENTS GUY PERRON - SIREN 872 200 803
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS GUY PERRON
SIREN (siège)
872 200 803
Date d'immatriculation au RNE
21/07/1972
Date de fin de la personne morale
20/07/2032
Date de clôture
31/03
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
RUE DES ROCHES 63730 LES MARTRES-DE-VEYRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOISSONNET MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
BELLERIVE SUR ALLIER
Nom, Prénom(s)
PERRON ANNETTE
Nom d'usage
CHEMINOT
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
YZEURE
Nom, Prénom(s)
PERRON JEAN , LUC
Qualité
Autre, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
LES MARTRES DE VEYRE
Nom, Prénom(s)
FERREYROLLES MICHELLE
Nom d'usage
PERRON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1939
Commune de résidence
LES MARTRES DE VEYRE
Nom, Prénom(s)
PERRON GUY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1935
Commune de résidence
LES MARTRES DE VEYRE
Dénomination
SOCIETE VISA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
CLERMONT-FERRAND
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/02/1991
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1972
Siret
87220080300015
Code APE
4802
Origine du fonds
Autre
Activité principale
FABRICATION DE CHARPENTES EN BOIS, PORTES, FENETRES ET AUTRES ARTICLES DERIVES DU BOIS
Adresse
RUE RUE DES ROCHES
63730 , LES MARTRES DE VEYRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7564
Date d'ajout
27/09/2011
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND EN DATE DU 21/09/2011 A PRONONCE LA CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE POUR EXTINCTION DU PASSIF. Date d'effet : 21/09/2011
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4503
Date d'ajout
17/07/2008
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND EN DATE DU 11/07/2008 A NOMME Monsieur Frederic SIEGRIST EN QUALITE DE NOUVEAU JUGE-COMMISSAIRE DE LA PROCEDURE ETABLISSEMENTS PERRON .
Numéro d'observation
890
Date d'ajout
02/02/2001
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND EN DATE DU 19.01.01 DESIGNE ME JEAN-FRANCOIS PETAVY, 29, BD BERTHELOT - 63400 CHAMALIERES EN REMPLACEMENT DE ME HOELTGEN. Date d'effet : 19/02/2001
Numéro d'observation
1075
Date d'ajout
04/03/1991
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT FERRAND EN DATE DU 27/02/91 OUVERTURE D'UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REPRESENTANT DES CREANCIERS : MAITRE HOELTGEN CLERMONT FERRAND - 49 RUE MONTLOSIER
Numéro d'observation
1076
Date d'ajout
04/03/1991
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT FERRAND EN DATE DU 27/02/91 LIQUIDATION JUDICIAIRE LIQUIDATEUR : MAITRE HOELTGEN CLERMONT FERRAND - 49 RUE MONTLOSIER AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR LES BESOINS DE LA LIQUIDATION POUR UNE DUREE QUI NE SAURAIT EXCEDER TROIS MOIS
Numéro d'observation
1009
Date d'ajout
26/02/1991
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS A COMPTER DU 26/02/91
Numéro d'observation
2455
Date d'ajout
30/05/1989
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 27/01/89
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
FONDS RECU EN LOCATION GERANCE DE MR PERRON GUY DU 01.07.72 AU 31.03.86 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 300 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 45 734.71 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).