Entreprise : SA FINANCIERE DU RHIN - SIREN 869 800 599
Identité
Dénomination
SA FINANCIERE DU RHIN
SIREN (siège)
869 800 599
Date d'immatriculation au RNE
09/04/1998
Date de fin de la personne morale
08/04/2068
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1524490.17 EUR
Adresse du siège
28 RUE BAYARD 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESPATURE JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1937
Nom, Prénom(s)
CHAMAGNE PIERRE , JACQUES , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1944
Commune de résidence
Saint Remy les Chevreuse
Nom, Prénom(s)
CARRARA FRANCOISE , ANDREE
Nom d'usage
BORGNIET
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1946
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BORGNIET GERARD , MICHEL
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1943
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BEAUJARD FREDERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
Paris
Dénomination
EXAUREC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Brunoy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/06/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1969
Siret
86980059900035
Code APE
361C
Origine du fonds
Création
Activité principale
TOUTES OPERATIONS FINANCIERES COMMERCIALES, INDUSTRIELLES, CIVILES, IMMOBILIERES OU MOBILIERES POUVANT SE RATTACHER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L'EXECUTION DE TOUS TRAVAUX MOBILIERS OU IMMOBILIERS, D'AGENCEMENT OU DE DECORATION POUR NAVIRES, BUREAUX, USINES ET COLLECTIVITES
Adresse
28 RUE 28 rue Bayard
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/02/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1969
Siret
86980059900019
Code APE
361C
Adresse
3 RUE DE LA CALE CRUCY
44100 , NANTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1996
Siret
86980059900027
Code APE
361C
Adresse
42 RUE DE BOURGOGNE
75007 , PARIS 7 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
42-42BIS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1998B0586528
Date d'ajout
10/03/2021
Description
Radiation d'office : article 42 du décret 84-406 du 30 mai 1984 par jugement du 05-03-2021 le Tribunal de Commerce de Pontoise a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
31/03/2009
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE EN DATE DU 09/03/2009 JUGEMENT CONDAMNANT M GERARD BORGNIET A PAYER A ME MANDIN LIQUIDATEUR JUDICIAIRE LA SOMME DE 450 000 EURO AU TITRE DE COMBLEMENT DE L INSUFFISANCE D ACTIF RESULTANT DES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Numéro d'observation
38539
Date d'ajout
01/08/2005
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE PAR JUGEMENT EN DATE DU 27.05.2005 CONSTATE L EXISTENCE D'UNE CONFUSION DES PATRIMOINES ENTRE LA SA GEORGES HALAIS ET LES SOCIETES V LUX ET FINANCIERE DU RHIN, ETENDANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SA GEORGES HALAIS ALA SA V LUX ( RCS PONTOISE 339862567) ET LA SA FINANCIERE DU RHIN ( RCS PARIS 869800599 ) AVEC LES MEMES ORGANES DE LA PROCEDURE, DIT QUE LES OPERATIONS DE CETTE LIQUIDATION JUDICIAIRE SE DEROULERONT SOUS PATRIMOINE COMMUN ET CONFIRME LA DATE DE CESSATIONDES PAIEMENTS DES 3 SOCIETES AU 24.11.2002.
Numéro d'observation
33778
Date d'ajout
11/09/2003
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 28/02/2003
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
22764
Date d'ajout
09/04/1998
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).