Entreprise : SOCIET D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL D'AUVERGNE - SIREN 863 200 176
Identité
(Entreprise radiée le 15/11/2017)
Dénomination
SOCIET D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL D'AUVERGNE
Sigle
SAFER
SIREN (siège)
863 200 176
Date d'immatriculation au RNE
19/03/1963
Date de fin de la personne morale
18/03/2062
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme d'aménagement foncier et d'équipement rural à conseil d'administration (SAFER)
Capital social
1617760 EUR
Adresse du siège
63 BD BERTHELOT 63000 CLERMONT-FERRAND FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOULLEAU THIERRY
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Châtel Guyon
Nom, Prénom(s)
CHAZALET JACQUES
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Celles-sur-Durolle
Nom, Prénom(s)
DARDELLE PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
DRAVEIL
Dénomination
U D S E A
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Aubière
Dénomination
JEUNES AGRICULTEURS D'AUVERGNE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Aubière
Dénomination
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'ALLIER
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Moulins
Dénomination
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Dénomination
CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DE HAUTE LOIRE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Le puy
Dénomination
AGENCE DE SERVICE ET DE PAIEMENT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Dénomination
AUDIT ET CONSEILS ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 08
Dénomination
FDSEA DU CANTAL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Aurillac
Dénomination
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE HAUTE LOIRE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
LE PUY
Dénomination
ASSOCIATION DES MAIRES D'ALLIER
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Moulins
Dénomination
CONSEIL REGIONAL AUVERGNE RHONE ALPES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Chamalieres
Dénomination
CAISSE REG CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Dénomination
GROUPAMA D'OC
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Balma
Dénomination
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ALLIER
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Moulins
Dénomination
CHAMBRE DE L'AGRICULTURE HAUTE LOIRE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
LE PUY EN VELAY
Dénomination
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CANTAL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Aurillac
Dénomination
SYNDICAT DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DU PDD
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Les Martres-de-Veyre
Dénomination
TERRES D'EUROPE SOCIETE DE CONSEIL POUR L'AMENAGEMENT FONCIER RURAL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris 8
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/09/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1975
Siret
86320017600098
Code APE
4299Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Opérations d'aménagements fonciers et de mise en valeur tendant à la constitution d'exploitations viables amélioration des structures agraires existantes notamment par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations
Adresse
18 RUE JEAN TREYVE
03400 , YZEURE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/09/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
86320017600056
Code APE
4299Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
opérations d'aménagements, fonciers et de mise en valeur tendant à la constitution d'exploitations viables, amélioration des structures agraires existantes notamment par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations.
Adresse
27 RUE PAUL DOUMER
15000 , AURILLAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/07/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
86320017600106
Code APE
4299Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Activité principale
Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Adresse
AV DE COUBON
43700 , BRIVES-CHARENSAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/09/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/11/1977
Siret
86320017600114
Code APE
4299Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Aménagements fonciers et mise en valeur tendant à la constitution d'exploitation viables, amélioration des structures agraires existantes, notamment par l'accroissement de la superficie de certianes exploitations.
Adresse
16 AV JEANNE D'ARC
43750 , VALS-PRES-LE-PUY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/09/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/02/1963
Siret
86320017600064
Enseigne
SAFER AUVERGNE
Code APE
4299Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Opération d'aménagements fonciers et de mise en valeur tendant à la Constituion d'exploitation viables, concourir à la diversité des paysages
Adresse
63 BD 63 boulevard Berthelot
63000 , Clermont-Ferrand - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3697
Date d'ajout
14/11/2017
Description
Radiation du RCS le 14/11/2017 avec effet au 08/09/2017 Cessation d'activité dans le ressort du Tribunal Fusion absorption par la société SAFER RHONE ALPES
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10647
Date d'ajout
13/11/2017
Description
Radiation du RCS le 13/11/2017 avec effet au 08/09/2017 Radiation de la société suite à la fusion absorption de la SAFER D'AUVERGNE par la Société SAFER RHONE ALPES à compter du 08/09/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Moulins ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Cusset. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Cusset décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
4733
Date d'ajout
22/11/1988
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 25/10/88
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
STATUTS MIS EN HARMONIE AVEC LA LOI DU 24.07.66 ET LE DECRET DU 23.03.67
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).