Entreprise : SOCIETE FINANCIERE AMM - SIREN 858 801 897
Identité
(Entreprise radiée le 27/12/2021)
Dénomination
SOCIETE FINANCIERE AMM
SIREN (siège)
858 801 897
Date d'immatriculation au RNE
13/04/2016
Fermeture de l'établissement - 85880189700043
- Date d'effet de la fermeture : 27/12/2021
Fermeture de l'établissement - 85880189700019
- Date d'effet de la fermeture : 01/08/2007
Fermeture de l'établissement - 85880189700027
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2014
Fermeture de l'établissement - 85880189700035
- Date d'effet de la fermeture : 12/12/2017
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
120000 EUR
Adresse du siège
144 AV GALLIENI 93170 BAGNOLET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEVRAT ALEXANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1958
Siret
85880189700019
Code APE
652E
Adresse
6 AV DE LA GARE DE ST JOSEPH
44300 , NANTES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 4
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2007
Siret
85880189700027
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
20 RUE DE LA TULLAYE
44230 , SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/12/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/06/2014
Siret
85880189700035
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
3 RUE AUGUSTE RENOIR
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/06/2014
Siret
85880189700043
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participations et gestion des ces participations.
Adresse
144 AV 144 Avenue Galliéni
93170 , Bagnolet - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
96586
Date d'ajout
27/12/2021
Description
Radiation d'office du RCS de Bobigny le 27/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
37865
Date d'ajout
18/05/2021
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
352
Date d'ajout
25/01/2018
Description
Radiation du RCS le 25/01/2018 avec effet au 12/12/2017 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de Bobigny par suite du transfert du siège social : 3 RUE Auguste Renoir 56000 VANNES au 144 AV Galliéni 93170 BAGNOL ET. Dépot de l'acte le : 19/01/2018 sous le numéro : 3201
Numéro d'observation
92320
Date d'ajout
19/01/2018
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
1984
Date d'ajout
13/04/2016
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 30/06/2014 : Ancienne adresse : 20 rue de la Tullaye 44230 Saint-Sébastien-Sur-Loire Nouvelle adresse 3 rue Auguste Renoir 56000 Vannes Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/06/2014 : Partant : FOUCHE Jean, Gérant Modifié : CHOTARD Maurice, Gérant Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/06/2014 : Modifié : CHOTARD Maurice, Gérant, demeurant 3 rue Auguste Renoir 56000 Vannes
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).