Entreprise : ODDEV - SIREN 853 578 250
Identité
Dénomination
ODDEV
SIREN (siège)
853 578 250
Date d'immatriculation au RNE
04/09/2019
Début d’activité
01/09/2020
Date de fin de la personne morale
03/09/2118
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Acquérir, détenir, gérer toutes participations dans des sociétés exerçant leur activité en France ou à l'étranger. Gérer, acheter, vendre tout portefeuille d'actions, de parts, d'obligations et de titres de toute sorte. Réaliser toutes études, recherches et actions dans le domaine de la gestion, de l'assistance et du conseil à toutes sociétés.
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
16 RUE RAVIER PIQUET 38000 GRENOBLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DECLERCK OLIVIER , ALBERT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
Grenoble
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2020
Siret
85357825000021
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquérir, détenir, gérer toutes participations dans des sociétés exerçant leur activité en France ou à l'étranger. Gérer, acheter, vendre tout portefeuille d'actions, de parts, d'obligations et de titres de toute sorte. Réaliser toutes études, recherches et actions dans le domaine de la gestion, de l'assistance et du conseil à toutes sociétés.
Adresse
16 RUE RAVIER PIQUET
38000 , GRENOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/09/2019
Siret
85357825000013
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
155 RTE DE PARIS
69260 , CHARBONNIERES-LES-BAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/017718
Date d'ajout
08/10/2020
Description
Immatriculation d'une société commerciale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 155 Route de Paris Charbonnières-les-Bains 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS (Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon) Nouveau siège social : 16 Rue Ravier Piquet 38000 GRENOBLE à compter du 01/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/017718
Date d'ajout
08/10/2020
Description
Transfert du principal établissement au 16 Rue Ravier Piquet 38000 GRENOBLE à compter du 01/09/2020.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).