Entreprise : D.E.M.A - SIREN 853 538 098
Identité
Dénomination
D.E.M.A
SIREN (siège)
853 538 098
Date d'immatriculation au RNE
06/09/2019
Début d’activité
02/08/2019
Date de fin de la personne morale
05/09/2118
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2020
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Fabrication et commercialisation de tous produits relatifs à la boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, glacerie, confiserie et restauration rapide sur place et à emporter (sandwichs pizzas...) salon de thé
Code APE
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1071CA - Boulangerie
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
31 AV DES PYRENEES 31600 MURET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLARENS DAVID
Nom d'usage
CLARENS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1973
Commune de résidence
Muret
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/08/2019
Siret
85353809800015
Enseigne
BOULANGERIE PATISSERIE CLARENS
Code APE
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
Boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, salon de thé.
Autres Activités
BOULANGERIE.
Code APRM
1071CA - Boulangerie
Adresse
31 AV DES PYRENEES
31600 , MURET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F24/027414
Date d'ajout
23/05/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 23/05/2024 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARL AEGIS prise en la personne de Me Orlane GACHET 5 rue Saint-Gilles 31500 Toulouse
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/061415
Date d'ajout
18/12/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 18/12/2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL AEGIS prise en la personne de Me Orlane GACHET 5 rue Saint-Gilles 31500 Toulouse. Date de cessation des paiements : 11/04/2023
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).