Entreprise : CAFE DES ARTS - SIREN 853 245 256
Identité
Dénomination
CAFE DES ARTS
SIREN (siège)
853 245 256
Date d'immatriculation au RNE
20/08/2019
Début d’activité
02/09/2019
Date de fin de la personne morale
19/08/2118
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2020
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
Restauration, bar, hôtel
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
11 PL LEON BOURGEOIS 51130 BLANCS-COTEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOY JULIEN , CYRIL , HENRI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Commune de résidence
BLANCS COTEAUX
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/09/2019
Siret
85324525600013
Nom commercial
CAFE DES ARTS
Enseigne
CAFE DES ARTS
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Restauration, bar, hôtel
Adresse
11 PL LEON BOURGEOIS
51130 , BLANCS-COTEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
04/01/2024
Description
Par Ordonnance du Président du tribunal de commerce de CHÂLONS EN CHAMPAGNE en date du 04/01/2024, SCP CROZAT - BARAULT - MAIGROT prise en la personne de Me Arnaud Crozat remplace le mandataire judiciaire précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
17/03/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de CHÂLONS EN CHAMPAGNE en date du 16/03/2023 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2023/9 désigne liquidateur SCP CROZAT - BARAULT - MAIGROT prise en la personne de Me Arnaud Crozat 17 Quai de la Villa BP 1014 51200 Épernay, maintient , juge commissaire,
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
20/01/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de CHÂLONS EN CHAMPAGNE a prononcé en date du 19/01/2023 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2023/9 date de cessation des paiements le 05/12/2022, et a désigné juge commissaire : Monsieur Roger FATOUX, mandataire judiciaire : SCP CROZAT - BARAULT - MAIGROT prise en la personne de Me Arnaud Crozat 17 Quai de la Villa BP 1014 51200 Épernay, et a autorisé la poursuite de l'exploitation du fonds pour une durée expirant le 19 JUILLET 2023, et a ouvert une période d'observation expirant le 19/07/2023, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
18/11/2021
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 31-07-2021
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
20/11/2019
Description
Suivant acte sous seing privé en date à EPERNAY du 2 septembre 2019, enregistré au Service de la Publicité Foncière et de l'Enregistrement de REIMS le 05.09.2019, Dossier 2019 00047219, référence 5104P04 2019 A 03571 Domicile ancien propriétaire : 11 place Léon Bourgeois - Les Blancs Coteaux 51130 Vertus Oppositions : au siège du fonds cédé : 11 place Léon Bourgeois - Les Blancs Coteaux 51130 Vertus , date d'effet : 02-09-2019 , publié dans : LES PETITES AFFICHES MATOT BRAINE en date du : 16-09-2019 , Précédent propriétaire : Siren 499200186 , Statut : b , Greffe d'immatriculation : CHALONS EN CHAMPAGNE , Nom/Dénomination : CAFE DES ARTS .
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).