Entreprise : KATOK - SIREN 853 212 645
Identité
Dénomination
KATOK
SIREN (siège)
853 212 645
Date d'immatriculation au RNE
19/08/2019
Début d’activité
01/11/2019
Date de fin de la personne morale
18/08/2118
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2020
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire sous l'enseigne INTERMARCHE
Code APE
4711D - Supermarchés
Capital social
295568 EUR
Adresse du siège
17 RUE ROGER VANNIER 78490 MERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLANPAIN FRANCK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
Saint-Léger-en-Yvelines
Nom, Prénom(s)
GRARE CHRISTELLE
Nom d'usage
BLANPAIN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Commune de résidence
Saint-Léger-en-Yvelines
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/2019
Siret
85321264500024
Nom commercial
KATOK
Enseigne
INTERMARCHE
Code APE
4711D - Supermarchés
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
l'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire
Adresse
17 RUE ROGER VANNIER
78490 , MERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/08/2019
Siret
85321264500016
Nom commercial
KATOK
Enseigne
INTERMARCHE
Code APE
4711D - Supermarchés
Nature de l'établissement
Activité principale
Supermarchés
Adresse
28700 , GARANCIERES-EN-BEAUCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BASE DE GARANCIERES LIEU DIT DIEPE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/000291
Date d'ajout
13/01/2020
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Versailles par suite de transfert du siège social à compter du 01/11/2019 du Base de Garancières 28700 Garancières-en-Beauce au 17 Rue Roger Vannier 78490 Méré Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 01/11/2019 Ancienne valeur : Base de Garancières 28700 Garancières-en-Beauce Nouvelle valeur : 17 Rue Roger Vannier 78490 Méré
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).