Entreprise : ALTABAT - SIREN 848 699 906
Identité
Dénomination
ALTABAT
SIREN (siège)
848 699 906
Date d'immatriculation au RNE
19/04/2021
Début d’activité
22/02/2019
Date de fin de la personne morale
18/04/2120
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2019
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Entreprise générale du bâtiment et construction
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
40 QUAI DE LA MARINE 93450 L'ILE-SAINT-DENIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BALTA ILHAN
Nom d'usage
BALTA
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1975
Commune de résidence
Bagnolet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/02/2019
Siret
84869990600022
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Artisanale règlementée
Activité principale
ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT ET CONSTRUCTION
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Adresse
40 QUAI DE LA MARINE
93450 , L'ILE-SAINT-DENIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/03/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/02/2019
Siret
84869990600014
Code APE
4391B - Travaux de couverture par éléments
Code APRM
4391BZ - Travaux de couverture par éléments
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
COUVERTURE RAVALEMENT ETANCHEITE
Code APRM
4391BZ - Travaux de couverture par éléments
Code APRM
4391BZ - Travaux de couverture par éléments
Adresse
257 AV DU MARECHAL FOCH
77860 , QUINCY-VOISINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
05/12/2023
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 04/12/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
87317
Date d'ajout
13/12/2022
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 12/12/2022
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
12/12/2022
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 12/12/2022
Numéro d'observation
71180
Date d'ajout
13/10/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 11/10/2021 à prononcé la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2021J331 désigne liquidateur SCP Philippe ANGEL et Denis HAZANE mission conduite par Maître Hazane 49-51 Avenue du Président Salvador Allende 77100 Meaux
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
12/10/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 11/10/2021 à prononcé la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2021J331 désigne liquidateur SCP Philippe ANGEL et Denis HAZANE mission conduite par Maître Hazane 49-51 Avenue du Président Salvador Allende 77100 Meaux
Numéro d'observation
64028
Date d'ajout
14/09/2021
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé en date du 13/09/2021 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2021J331 date de cessation des paiements le 14/03/2020, et a désigné juge commissaire : Monsieur Jean Marc BANQUET D'ORX, mandataire(s) judiciaire(s) : SCP Philippe ANGEL et Denis HAZANE mission conduite par Maître Hazane 49-51 Avenue du Président Salvador Allende 77100 Meaux, et a ouvert une période d'observation expirant le 13/03/2022, les déclarations des créances sont à déposer au(x) mandataire(s) judiciaire(s) dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
13/09/2021
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé en date du 13/09/2021 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2021J331 date de cessation des paiements le 14/03/2020, et a désigné juge commissaire : Monsieur Jean Marc BANQUET D'ORX, mandataire(s) judiciaire(s) : SCP Philippe ANGEL et Denis HAZANE mission conduite par Maître Hazane 49-51 Avenue du Président Salvador Allende 77100 Meaux, et a ouvert une période d'observation expirant le 13/03/2022, les déclarations des créances sont à déposer au(x) mandataire(s) judiciaire(s) dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
21/04/2021
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A 9 RUE de L'église 93800 Épinay-sur-Seine RC DE BOBIGNY LE 16-03-2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).