Entreprise : MAESA BC SAS - SIREN 848 377 982
Identité
Dénomination
MAESA BC SAS
SIREN (siège)
848 377 982
Date d'immatriculation au RNE
15/02/2019
Début d’activité
01/09/2024
Date de fin de la personne morale
14/02/2118
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
30/04/2019
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
En France et à l'étranger, acquisition, souscription, détention, prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés; toutes prestations de service et de conseil au profit des filiales de la société ou de toutes autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait une participation.
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
20185380.45 EUR
Adresse du siège
9 PL MARIE - JEANNE BASSOT 92300 LEVALLOIS-PERRET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERGUSON ZAHEER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1978
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Nom, Prénom(s)
JAIN PIYUSH , KUMAR
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Commune de résidence
10014-2894 New-York
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris La Défense Cedex
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2024
Siret
84837798200030
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
9 PL MARIE - JEANNE BASSOT
92300 , LEVALLOIS-PERRET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/06/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/02/2019
Siret
84837798200014
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
95 RUE LA BOETIE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2024
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/02/2019
Siret
84837798200022
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
En France et à l'étranger, acquisition, souscription, détention, prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés; toutes prestations de service et de conseil au profit des filiales de la société ou de toutes autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait une participation.
Adresse
15 RUE PASTEUR
92300 , LEVALLOIS-PERRET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2019B046088
Date d'ajout
14/06/2019
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Nanterre SOUS LE NUMERO 2019B5815
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/06/2019
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).