Entreprise : MIDI LOGEMENT - SIREN 846 250 223
Identité
Dénomination
MIDI LOGEMENT
SIREN (siège)
846 250 223
Date d'immatriculation au RNE
26/05/2014
Début d’activité
11/05/1962
Date de fin de la personne morale
25/05/2061
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
Autre société anonyme coopérative à conseil d'administration
Activités principales de l’objet social
Construction acquisition aménagement en vue de location attribution de logements HLM
Code APE
6820A - Location de logements
Capital minimum
18500 EUR
Adresse du siège
28 RUE DES HARAS 65000 TARBES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUBEE YANNICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Aureilhan
Nom, Prénom(s)
FALA GIOVANNI
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Tarbes
Nom, Prénom(s)
GLAVANY JEAN
Qualité
Président du conseil d’administration, Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Lafitole
Nom, Prénom(s)
QUINCHARD CORALIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1996
Commune de résidence
Tarbes
Dénomination
CIL T & G
Qualité
Administrateur
Dénomination
UDAF DU T & G
Qualité
Administrateur
Dénomination
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
SERCO PARTNERS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Labège
Dénomination
AUDIT EUROPE EXPERT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Cugnaux
Dénomination
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT DES HAUTES PYRENEES (ADIL)
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Tarbes
Dénomination
PG INVEST
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Serres-Castet
Dénomination
DEPARTEMENT DES HAUTES PYRENEES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Tarbes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/05/1962
Siret
84625022300050
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Construction acquisition aménagement en vue de location, attribution de logement HLM
Autres Activités
Construction acquisition aménagement en vue de location, attribution de logement HLM
Adresse
28 RUE DES HARAS
65000 , TARBES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
84625022300035
Code APE
703A
Adresse
5 RUE HENRI MARRE
82000 , MONTAUBAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/03/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1995
Siret
84625022300043
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
12 RUE JEAN MONNET
82000 , MONTAUBAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2237
Date d'ajout
26/05/2014
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 21/03/2014 : Ancienne adresse : 12 avenue Jean Monnet 82000 Montauban Nouvelle adresse 28 rue des Haras 65000 Tarbes Transfert du siège social à compter du 21/03/2014 : Ancienne adresse : 12 avenue Jean Monnet 82000 Montauban Nouvelle adresse : 28 rue des Haras 65000 Tarbes
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).