Entreprise : ETABLISSEMENTS JEAN CAPELLE ET COMPAGNIE - SIREN 845 950 252
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS JEAN CAPELLE ET COMPAGNIE
SIREN (siège)
845 950 252
Date d'immatriculation au RNE
13/11/1959
Date de fin de la personne morale
12/11/2049
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1676939.19 EUR
Adresse du siège
AV DE TOULOUSE 82000 MONTAUBAN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AUX OLIVIERS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MYON CLAUDE , JACQUES , JOSEPH , BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1943
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
ROQUES BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
WOLFF PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
Chamalières
Nom, Prénom(s)
PERRONY JEAN-PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Chamalières
Dénomination
STE M D V
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/08/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1959
Siret
84595025200013
Code APE
702C
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Exploitation d'un fonds industriel de fabrication de meubles et assimilés
Adresse
AV aux Oliviers route de Toulouse
82000 , Montauban - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AUX OLIVIERS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4244
Date d'ajout
31/10/2006
Description
Par jugement du 27 septembre 2006 le tribunal de commerce de Thiers a désigné la Selarl Bauland & Gladel représentée par maître Vincent Gladel en qualité de mandataire ad hoc avec les pouvoirs attachés aux fonctions de commissaire à l exécution du plan avec mission notamment de repartir les fonds en sa possession et demander la clôture de ce dossier au terme des instances en cours.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2948
Date d'ajout
30/10/1997
Description
Vente du fonds à la sa Capelle industrie RC 96 B 276 fin du contrat de location gérance consenti la société reste inscrite sans activité commerciale à compter du 04 août 1997
Numéro d'observation
2394
Date d'ajout
03/09/1996
Description
Par ordonnance du 14 août 1996, Monsieur le président du tribunal de commerce de Montauban a autorisé le report de l'assemblée approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1995, jusqu'au 31 octobre 1996. À compter du 14.08.96
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 11 000 000.00 FRF nouveau montant : 1 676 939.19 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).