Entreprise : HOSTELLERIE DU COQ HARDI - SIREN 845 780 592
Identité
(Entreprise radiée le 04/10/2023)
Dénomination
HOSTELLERIE DU COQ HARDI
SIREN (siège)
845 780 592
Date d'immatriculation au RNE
07/03/1927
Fermeture de l'établissement - 84578059200026
- Date d'effet de la fermeture : 20/07/2021
Date de fin de la personne morale
06/03/2029
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
194194 EUR
Adresse du siège
4 AV DE LA VICTOIRE 55100 VERDUN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LELOUP JEAN-PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
Begnins
Nom, Prénom(s)
MARTIN ELISABETH
Nom d'usage
LELOUP
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1944
Commune de résidence
Verdun
Nom, Prénom(s)
LELOUP MARIE-HELENE
Nom d'usage
ENGEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1978
Commune de résidence
Haegen
Dénomination
LE COQ HARDI
Qualité
Autre
Commune de résidence
Verdun
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/07/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/08/2002
Siret
84578059200026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, propriété, aménagement,administration et exploitation à titre patrimonial et pour son propre compte de tous biens et droits immobiliers ou titres de sociétés et ce aussi bien en toute propriété qu'en nue-propriété ou usufruit
Adresse
4 AV 2-4-6-8 Avenue de la Victoire
55100 , Verdun - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Verdun ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Bar-le-Duc. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Bar-le-Duc décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F27/000001
Date d'ajout
07/03/1927
Description
(Divers) Historique : AVANT LA TRANSFORMATION DE LA SA EN SC : Dépot des statuts lors de la constitution de la SA, le 18 avril 1924 Journal de la constitution : L'Est Républicain du 20 aout 1924 JOURNAL DE LA TRANSFORMATION : Meuse Echos du 26 aout 2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).