Entreprise : CETO - SIREN 844 453 977
Identité
Dénomination
CETO
SIREN (siège)
844 453 977
Date d'immatriculation au RNE
07/12/2018
Début d’activité
02/01/2019
Date de fin de la personne morale
06/12/2117
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2019
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Brasserie, Bar, Café, Restaurant
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
30 AV DE VERSAILLES 75016 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
1 RUE PIERRE LOUYS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Puech CECILE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
Levallois Perret
Nom, Prénom(s)
Turhan TONY , DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1989
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/2019
Siret
84445397700028
Enseigne
LE JARDIN
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Brasserie, bar, café, restaurant
Adresse
30 AV DE VERSAILLES
75016 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
1 RUE PIERRE LOUYS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/09/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/12/2018
Siret
84445397700010
Enseigne
LE COMPTOIR DE L EUROPE
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Activité principale
Restauration traditionnelle
Adresse
27 RUE D'ATHENES
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2018B3020118
Date d'ajout
17/01/2024
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 17/01/2024, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P202400203, date de cessation des paiements le 01/12/2023, et a désigné : juge commissaire M. Olivier Duboureau liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, , les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2018B3020115
Date d'ajout
29/12/2022
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-06-2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).