Entreprise : LES GARCONS - SIREN 843 970 674
Identité
Dénomination
LES GARCONS
SIREN (siège)
843 970 674
Date d'immatriculation au RNE
20/11/2018
Début d’activité
01/01/2019
Date de fin de la personne morale
19/11/2117
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2019
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Brasserie, restaurant, café, bar.
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
3 RUE DE DIJON 75012 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Barbatte GUILLAUME
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1979
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Charrade CHRISTIAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/01/2019
Siret
84397067400035
Enseigne
LE CAFE DE PAULINE
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Brasserie, restaurant, café, bar.
Adresse
9 RUE DE L'AMBROISIE
75012 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Siret
84397067400027
Enseigne
LE CAFE DE PAULINE
Adresse
3 RUE DE DIJON
75012 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/06/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/11/2018
Siret
84397067400019
Enseigne
LE BISTROT D'AVRON
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Activité principale
Restauration traditionnelle
Adresse
2 RUE PLANCHAT
75020 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2018B2839720
Date d'ajout
22/02/2024
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 22/02/2024, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202400747, date de cessation des paiements le 22/08/2022, et a désigné M. Yvon Donval : Juge Commissaire, liquidateur SELARL MONTRAVERS YANG-TING en la personne de Me Yohann Yang-Ting 9 rue du Mont Thabor 75001 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).