Entreprise : NIM-HQ - SIREN 843 913 427
Identité
Dénomination
NIM-HQ
SIREN (siège)
843 913 427
Date d'immatriculation au RNE
29/11/2018
Début d’activité
05/11/2018
Date de fin de la personne morale
28/11/2117
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2019
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Acquisition gestion cession et prise de participations dans toute société; toutes prestations administratives et d'animation de groupe, toutes activités de conseil et de prestation.
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
55 ALL DE L'ARGENTINE 30900 NIMES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
L'ALPHATIS BAT C
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTINEZ NICOLAS , HERVE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1979
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/11/2018
Siret
84391342700012
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisition gestion cession et prise de participations dans toute société; toutes prestations administratives et d'animation de groupe, toutes activités de conseil et de prestation.
Adresse
55 ALL DE L'ARGENTINE
30900 , NIMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
L'ALPHATIS BAT C
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F20/000469
Date d'ajout
09/01/2020
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 01/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/000469
Date d'ajout
09/01/2020
Description
Modification relative aux dirigeants MARTINEZ Nicolas Hervé nom d'usage : MARTINEZ Nicolas n'est plus gérant MARTINEZ Nicolas Hervé nom d'usage : MARTINEZ Nicolas devient président à compter du 01/12/2019
Numéro d'observation
F18/018192
Date d'ajout
29/11/2018
Description
Immatriculation principale avec dépôts des actes constitutifs d'une personne morale : Siège social : 55 Allée de l'Argentine l'Alphatis Bât C 30023 NIMES CEDEX 1 Etablissement principal : 55 Allée de l'Argentine l'Alphatis Bât C 30023 NIMES CEDEX 1 à compter du 05/11/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).