Entreprise : DS BIO - SIREN 843 208 158
Identité
Dénomination
DS BIO
SIREN (siège)
843 208 158
Date d'immatriculation au RNE
05/11/2018
Début d’activité
01/04/2018
Date de fin de la personne morale
04/11/2117
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2018
Nature de l'entreprise
Agent commercial, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Organisation d'évènements, prestations culinaires
Code APE
8230Z - Organisation de foires, salons professionnels et congrès
Capital social
300 EUR
Adresse du siège
PETIT FONDS 97270 SAINT-ESPRIT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES GENIPA APPT 6
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CISERANE DAVID
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1986
Commune de résidence
Saint-Esprit
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/04/2018
Siret
84320815800025
Code APE
8230Z - Organisation de foires, salons professionnels et congrès
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agent commercial, Commerciale
Activité principale
Organisation d'évènements, prestations culinaires
Autres Activités
Organisation d'évènements, prestations culinaires
Adresse
Mongerald Nature A Marin
97290 , LE MARIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
NATURE A
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/2018
Siret
84320815800017
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
PETIT FONDS
97270 , SAINT-ESPRIT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES GENIPA APPT 6
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/12/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Fort-de-France en date du 01/12/2020 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 01/06/2019, désignant en qualité de liquidateur la SCP BR ASSOCIES en la personne de Me Michel BES Centre d'affaires Dillon Valmenière - Boulevard de la Pointe des sables - BP 69 - 97256 FORT DE FRANCE cedex.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).