Entreprise : MF CONSEIL - SIREN 842 754 798
Identité
(Entreprise radiée le 24/01/2022)
Dénomination
MF CONSEIL
SIREN (siège)
842 754 798
Date d'immatriculation au RNE
01/10/2018
Fermeture de l'établissement - 84275479800028
- Date d'effet de la fermeture : 01/12/2021
Fermeture de l'établissement - 84275479800010
- Date d'effet de la fermeture : 01/03/2019
Date de fin de la personne morale
30/09/2117
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
72 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 92300 LEVALLOIS-PERRET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TARRAL MARILYNE
Nom d'usage
ALBERTINI
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Levallois-Perret
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2018
Siret
84275479800010
Code APE
6920Z - Activités comptables
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités comptables
Adresse
336 RUE SAINT HONORE
75001 , PARIS 1 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/2018
Siret
84275479800028
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'exercice de la profession d'expert comptable
Adresse
72 RUE 72 Rue Paul Vaillant Couturier
92300 , Levallois-Perret - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7335
Date d'ajout
24/01/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7327
Date d'ajout
24/01/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/12/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/01/2022
Description
Dissolution à compter du 01/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/12/2021, liquidateur : ALBERTINI né(e) TARRAL Marilyne, siège de la liquidation : 72 Rue Paul Vaillant Couturier 92300 Levallois-Perret, parution de la publicité légale : affiches-parisiennes.com paru le 21/01/2022
Numéro d'observation
2018B236517
Date d'ajout
28/03/2019
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Nanterre SOUS LE NUMERO 2019B2719
Numéro d'observation
14495
Date d'ajout
13/03/2019
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).