Entreprise : MOOD - SIREN 841 792 567
Identité
Dénomination
MOOD
SIREN (siège)
841 792 567
Date d'immatriculation au RNE
20/08/2018
Début d’activité
18/09/2018
Date de fin de la personne morale
19/08/2117
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2019
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Le commerce de détail d'alimentation générale et de produits non alimentaires non réglementés; Epicerie biologique; Vente d'alcool à emporter; Salon de thé sans préparation artisanale de produits.
Code APE
4711B - Commerce d'alimentation générale
Capital social
7000 EUR
Adresse du siège
141 RUE DE CHARONNE 75011 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Le Clech LAURIANE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1986
Commune de résidence
Le Kremlin-Bicêtre
Nom, Prénom(s)
Marchand OLIVIER
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1987
Commune de résidence
Vitry-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/09/2018
Siret
84179256700015
Enseigne
MOOD EPICERIE RESPONSABLE
Code APE
4711B - Commerce d'alimentation générale
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Le commerce de détail d'alimentation générale et de produits non alimentaires non réglementés; Epicerie biologique; Vente d'alcool à emporter; Salon de thé sans préparation artisanale de produits.
Adresse
141 RUE DE CHARONNE
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2018B2079912
Date d'ajout
16/05/2024
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 16/05/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2018B207999
Date d'ajout
15/11/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 15/11/2022 a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202201130 désigne liquidateur SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me Julie Perrot 4 rue Antoine Dubois 75006 Paris, juge commissaire M. Arnaud de Pesquidoux met fin à la mission de l'administrateur SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me Lou Fléchard
Numéro d'observation
2018B207997
Date d'ajout
14/06/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 14/06/2022 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202201130 date de cessation des paiements le 01/06/2022, et a désigné juge commissaire : M. Arnaud de Pesquidoux, administrateur : SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me Lou Fléchard 4 place de Wagram 75017 Paris, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me Julie Perrot 4 rue Antoine Dubois 75006 Paris, , et a ouvert une période d'observation expirant le 14/12/2022, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).