Entreprise : APHELYON CAPITAL MANAGEMENT - SIREN 841 467 541
Identité
Dénomination
APHELYON CAPITAL MANAGEMENT
SIREN (siège)
841 467 541
Date d'immatriculation au RNE
31/07/2018
Date de fin de la personne morale
30/07/2117
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2019
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
73 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 92300 LEVALLOIS-PERRET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARIOTTINI BEATRICE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Villeneuve-Loubet
Nom, Prénom(s)
VIAL GREGORY , BERNARD , SEBASTIEN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1984
Commune de résidence
Levallois-Perret
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/10/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/07/2018
Siret
84146754100022
Code APE
6619B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger, tant envers des personnes physiques que des personnes morales Le conseil - en investissements financiers et en gestion de patrimoine - portant sur la realisation de services d'investissement, de financement et d'opérations sur biens divers - pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
73 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER
92300 , LEVALLOIS-PERRET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/07/2018
Siret
84146754100014
Code APE
6619B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Activité principale
Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Adresse
33 BD DU GENERAL LECLERC
06240 , BEAUSOLEIL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C/O ASCOT INTERNATIONAL-MANAGEMENT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/12/2020
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 19/10/2020 Dénomination de l'associé unique : PORTFOLIO PROFILERS, 843 421 819 rcs Cannes Journal d'annonces légales : Les Petites Affiches en date du 21/10/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
54225
Date d'ajout
07/02/2019
Description
Radiation d'office par suite du transfert du siège à LEVALLOIS PERRET (92300) - 73 rue Paul Vaillant Couturier Rc NANTERRE (2019 B 1317) Le 30/11/2018
Numéro d'observation
4234
Date d'ajout
05/02/2019
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).