Entreprise : PRIME CONSEIL - SIREN 841 430 804
Identité
Dénomination
PRIME CONSEIL
SIREN (siège)
841 430 804
Date d'immatriculation au RNE
03/08/2018
Début d’activité
01/10/2020
Date de fin de la personne morale
02/08/2117
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2019
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
La prise de participation par achat, souscription, apport, fusion de tous biens mobiliers et valeurs mobilières de toutes entités juridiques. La gestion de ces participations. Le conseil, l'assistance, la fourniture de prestations de services aux sociétés du groupe. Conseil et prestations de services aux entreprises, et ce, notamment en matière de gestion et du management d'entreprise.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
6000 EUR
Adresse du siège
9 ALL DU BOIS DE L'YVETTE 78460 CHEVREUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DURAND VALERIE
Nom d'usage
MIGNON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1971
Commune de résidence
Chevreuse
Nom, Prénom(s)
MIGNON CYRIL , JEAN , CHARLES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Chevreuse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2020
Siret
84143080400028
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
La prise de participation par achat, souscription, apport, fusion de tous biens mobiliers et valeurs mobilières de toutes entités juridiques. La gestion de ces participations. Le conseil, l'assistance, la fourniture de prestations de services aux sociétés du groupe. Conseil et prestations de services aux entreprises, et ce, notamment en matière de gestion et du management d'entreprise.
Autres Activités
La prise de participation par achat, souscription, apport, fusion de tous biens mobiliers et valeurs mobilières de toutes entités juridiques. La gestion de ces participations. Le conseil, l'assistance, la fourniture de prestations de services aux sociétés du groupe. Conseil et prestations de services aux entreprises, et ce, notamment en matière de gestion et du management d'entreprise.
Adresse
9 ALL DU BOIS DE L'YVETTE
78460 , CHEVREUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/07/2018
Siret
84143080400010
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
9 RUE DES CAPUCINES
91130 , RIS-ORANGIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
27583
Date d'ajout
19/10/2020
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Versailles par suite de transfert du siège social à compter du 01/10/2020 du 9 Rue des Capucines 91130 Ris-Orangis au 9 Allée du Bois de l'Yvette 78460 Chevreuse Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 01/10/2020 Ancienne valeur : 9 Rue des Capucines 91130 Ris-Orangis Nouvelle valeur : 9 Allée du Bois de l'Yvette 78460 Chevreuse
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).