Entreprise : JLG TRANSPORT - SIREN 839 269 479
Identité
Dénomination
JLG TRANSPORT
SIREN (siège)
839 269 479
Date d'immatriculation au RNE
27/04/2018
Date de fin de la personne morale
26/04/2117
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2018
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
13 AV JACQUES DUCLOS 93420 VILLEPINTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HAKIMI PATRICK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
Villepinte
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/11/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
05/04/2018
Siret
83926947900011
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transports publics routiers de marchandises avec des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs
Adresse
13 AV 13 Avenue JACQUES DUCLOS
93420 , Villepinte - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
46121
Date d'ajout
07/11/2019
Description
Radiation d'office article R 123-136 du code de commerce lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du 1er alinéa de l'article R123-125 du code de commerce, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9084
Date d'ajout
23/07/2019
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
2159
Date d'ajout
12/07/2019
Description
Pli Non Distribuable Défaut d'accès ou d'adressage
Numéro d'observation
15183
Date d'ajout
07/01/2019
Description
Autorité Ministère chargé des Transports Date de délivrance 17/05/2018 Date d'échéance 16/05/2021
Numéro d'observation
32461
Date d'ajout
27/04/2018
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).