Entreprise : HOLDING IMAGERIE RIVE GAUCHE - SIREN 839 121 985
Identité
(Entreprise radiée le 17/04/2024)
Dénomination
HOLDING IMAGERIE RIVE GAUCHE
SIREN (siège)
839 121 985
Date d'immatriculation au RNE
20/04/2018
Date de fin de la personne morale
19/04/2117
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2018
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société de Participations Financières de Profession Libérale Société par actions simplifiée (SPFPL SAS)
Capital social
5082 EUR
Adresse du siège
51 ALLEES CHARLES DE FITTE 31300 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ORTELLI CATHERINE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
GEORGE PATRICK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
CANAZZI FREDERIQUE
Nom d'usage
CANAZZI-TREGANT
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
CHEMLA PATRICIA
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
Tournefeuille
Nom, Prénom(s)
IRSUTTI MURIEL
Nom d'usage
IRSUTTI FJORTOFT
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
Castanet-Tolosan
Nom, Prénom(s)
VIERASU BOGDAN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
BERNARD PUGNIET ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Meylan
Dénomination
AUDITS ET PARTENAIRES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Meylan
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/12/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/03/2018
Siret
83912198500015
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La détention de parts ou d'actions dans des sociétés d'exercice libéral (SEL) ayant pour objet l'exercice de la profession de médecin ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la même profession. L'exercice de toutes activités destinées excusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations.
Adresse
51 ALLEES CHARLES DE FITTE
31300 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).