Entreprise : ARESIA - SIREN 838 434 462
Identité
Dénomination
ARESIA
SIREN (siège)
838 434 462
Date d'immatriculation au RNE
23/03/2018
Début d’activité
22/03/2018
Date de fin de la personne morale
22/03/2117
Date de clôture
31/08
Date de la première clôture
31/08/2019
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'achat, la souscription, la détention, la gestion, la cession ou l'apport d'actions ou d'autres valeurs mobilières dans toutes sociétés.
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Capital social
821747.65 EUR
Adresse du siège
13 AV MARCELLIN BERTHELOT 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU VAL DE SEINE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAFAUT JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1936
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
BERTHET BRUNO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Suresnes
Nom, Prénom(s)
LAFONTA JEAN-BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Paris 16e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
HELOU SALIM
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1986
Commune de résidence
Paris 16e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
VIAL JEAN-HUBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Paris 16e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
JANET-MAITRE GREGOIRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1994
Commune de résidence
Paris 17e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
ROUSSEAU SYLVAIN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Flins-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
ROLLAND BENOIT
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Paris 4e Arrondissement
Dénomination
GRANT THORNTON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
INTERNATIONAL AUDIT COMPANY
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 8e Arrondissement
Dénomination
TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT
Qualité
Membre
Commune de résidence
Paris 8e Arrondissement
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/03/2018
Siret
83843446200027
Nom commercial
RAFAUT GROUP
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'achat, la souscription, la détention, la gestion, la cession ou l'apport d'actions ou d'autres valeurs mobilières dans toutes sociétés.
Adresse
13 AV MARCELLIN BERTHELOT
92390 , VILLENEUVE-LA-GARENNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU VAL DE SEINE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/06/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/03/2018
Siret
83843446200019
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
41 RUE SAINT-DOMINIQUE
75007 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
41-43
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/08/2019
Description
Fusion absorption de la société RACE INDUSTRIES SAS - 13 avenue Marcellin Berthelot ZI Val de Seine 92390 Villeneuve La Garenne - 811 337 203 Rcs Nanterre le 09/07/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2018B080746
Date d'ajout
16/07/2018
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Nanterre SOUS LE NUMERO 18B06512
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/07/2018
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).