Entreprise : EJTA LES VILLARDS - SIREN 834 983 223
Identité
Dénomination
EJTA LES VILLARDS
SIREN (siège)
834 983 223
Date d'immatriculation au RNE
30/01/2018
Début d’activité
30/01/2018
Date de fin de la personne morale
29/01/2117
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Détention immeubles à usage familial (studio montage)
Code APE
6832B - Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier
Capital social
28502 EUR
Adresse du siège
170 B BD HAUSSMANN 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Durante ALIX
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/2003
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Durante TRISTAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1999
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
Durante JOHANN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1997
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Durante ETIENNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1995
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Koudella ANNE-KARIN
Nom d'usage
Durante
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/01/2018
Siret
83498322300027
Code APE
6832B - Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Détention immeubles à usage familial (studio montage)
Adresse
170 B BD HAUSSMANN
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/11/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/01/2018
Siret
83498322300019
Code APE
6832B - Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier
Nature de l'établissement
Activité principale
Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier
Adresse
58 RUE DU REVEREND PERE C GILBERT
92600 , ASNIERES-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1812
Date d'ajout
08/01/2024
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Paris à compter du 09/11/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2024D001331
Date d'ajout
05/01/2024
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
50874
Date d'ajout
06/06/2023
Description
Radiation d'office du RCS de Nanterre le 06/06/2023
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).