Entreprise : EFFITECH BTP - SIREN 834 756 942
Identité
Dénomination
EFFITECH BTP
SIREN (siège)
834 756 942
Date d'immatriculation au RNE
09/02/2018
Début d’activité
18/12/2017
Date de fin de la personne morale
08/02/2117
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2018
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Nettoyage de chantier, électricité, climatisation, Carrelege, peinture, plomberie, platerie, charpente, pose de gouttière, système d'alarme, menuiserie, aluminium, et bois, location de matériaux de btp
Code APE
4339Z - Autres travaux de finition
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
COUR POPOTTE VX.BOURG 97139 LES ABYMES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BT N10 APP 115 ESC 2 - CITE ANQUETIL 1
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONIN PATRICE , ALBERT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1982
Commune de résidence
Les Abymes
Nom, Prénom(s)
NEGI CELERINE , GERALDINE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1981
Commune de résidence
Les Abymes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/12/2017
Siret
83475694200019
Nom commercial
EFFITECH BTP
Enseigne
EFFITECH BTP
Code APE
4339Z - Autres travaux de finition
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Nettoyage de chantier, électricité, climatisation, Carrelege, peinture, plomberie, platerie, charpente, pose de gouttière, système d'alarme, menuiserie, aluminium, et bois, location de matériaux de btp
Adresse
COUR POPOTTE VX.BOURG
97139 , LES ABYMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BT N10 APP 115 ESC 2 - CITE ANQUETIL 1
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F24/008837
Date d'ajout
03/06/2024
Description
Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre en date du 03/06/2024 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée. Liquidateur judiciaire : SELARL MONTRAVERS YANG-TING prise en la personne de Me Yohann YANG-TING 3 Village de Fonds Sarail 97122 Baie-Mahault . Date de cessation des paiements : 29/05/2024
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).