Entreprise : TRANSPORTS CMS - SIREN 834 695 314
Identité
Dénomination
TRANSPORTS CMS
SIREN (siège)
834 695 314
Date d'immatriculation au RNE
15/02/2018
Début d’activité
02/01/2018
Date de fin de la personne morale
14/02/2117
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Transport routier de marchandises de plus ou moins de 3,5 tonnes. Commissionnaire de transport. Messagerie.
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Capital social
30000 EUR
Adresse du siège
6 RUE GERARD PHILIPE 77140 NEMOURS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CERANTON MIGUEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1985
Commune de résidence
Villiers-sur-Marne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/2018
Siret
83469531400023
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Transport routier de marchandises de plus ou moins de 3,5 tonnes. Commissionnaire de transport. Messagerie.
Adresse
6 RUE GERARD PHILIPE
77140 , NEMOURS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/10/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/2018
Siret
83469531400015
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Activité principale
Transports routiers de fret de proximité
Adresse
46 RUE ALBERT SCHWEITZER
94350 , VILLIERS-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6184
Date d'ajout
18/03/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun prononce en date du 18/03/2024, la liquidation judiciaire sous le numéro 2024J00199, date de cessation des paiements le 19/09/2022, désigne liquidateur SELARL Archibald représentée par Me Virginie Laure 50 Avenue Thiers 77000 Melun, les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5833
Date d'ajout
12/12/2018
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de MELUN
Numéro d'observation
78918
Date d'ajout
15/02/2018
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal pour une durée n'excédant pas 5 ans, en application de l'alinéa 2 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).