Entreprise : BROT & ASSOCIES - SIREN 834 284 739
Identité
Dénomination
BROT & ASSOCIES
SIREN (siège)
834 284 739
Date d'immatriculation au RNE
28/12/2017
Début d’activité
08/12/2017
Date de fin de la personne morale
27/12/2116
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2018
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Activités principales de l’objet social
L'exercice en commun de la profession d'avocat.
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Capital social
60000 EUR
Adresse du siège
93 AV NIEL 75017 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Brot LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/12/2017
Siret
83428473900028
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'exercice en commun de la profession d'avocat.
Adresse
93 AV NIEL
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/12/2017
Siret
83428473900010
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Activité principale
Activités juridiques
Adresse
18 RUE TROYON
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2017D0736214
Date d'ajout
14/05/2024
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 02-05-2024 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS A PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF. ARTICLE R. 123-129-1° DU CODE DE COMMERCE.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2017D0736212
Date d'ajout
13/03/2023
Description
Jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 27-02-2023 a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, fixe la date de cessation des paiements au 31/01/2023, désigne M. Olivier Lichy, en qualité de juge-commissaire et Mme Marine Parnaudeau en qualité de juge-commissaire suppléant, désigne Me Gilles Pellegrini 7-9 place de la Gare la Varenne Saint Hilaire CS 60013 - 94214 Saint Maur des Fossés cedex en qualité de liquidateur.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).