Entreprise : CAVANCES - SIREN 834 221 962
Identité
Dénomination
CAVANCES
SIREN (siège)
834 221 962
Date d'immatriculation au RNE
22/12/2017
Début d’activité
22/11/2017
Date de fin de la personne morale
21/12/2116
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2018
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Prise de participation dans d'autres entreprises ; Acquisition, Gestion, Administration de titres de sociétés.
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Capital social
60000 EUR
Adresse du siège
RN86 PONT DE CEZE 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOUILLAND PIERRE-ADRIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1984
Commune de résidence
Saint-Sériès
Nom, Prénom(s)
FOUILLAND JEAN-MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
Bagnols-sur-Cèze
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/11/2017
Siret
83422196200014
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
RN86 PONT DE CEZE
30200 , BAGNOLS-SUR-CEZE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/037278
Date d'ajout
02/11/2021
Description
Modification relative aux associés de société civile : FOUILLAND Jean-michel nom d'usage : FOUILLAND Jean-michel devient Associé FOUILLAND Pierre-Adrien nom d'usage : FOUILLAND Pierre-Adrien devient Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/037278
Date d'ajout
02/11/2021
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société civile à compter du 30/09/2021
Numéro d'observation
F21/037278
Date d'ajout
02/11/2021
Description
Modification relative aux dirigeants : FOUILLAND Jean-michel nom d'usage : FOUILLAND Jean-michel devient Associé FOUILLAND Pierre-Adrien nom d'usage : FOUILLAND Pierre-Adrien devient Associé
Numéro d'observation
F21/034698
Date d'ajout
14/10/2021
Description
Société unipersonnelle devient pluripersonnelle à compter du 17/09/2021
Numéro d'observation
F21/034699
Date d'ajout
14/10/2021
Description
Modification relative aux bénéficiaires effectifs
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).